TELSTAR INSTRUMAT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Font I Sague, 55
Código Postal 08227
Municipio Terrassa
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social TELSTAR INSTRUMAT SL
CIF B60343977
Actividad Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único TELSTAR SA
Auditor CORTES PEREZ Y CIA AUDITORES SL
VINCULACIONES DE TELSTAR INSTRUMAT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TELSTAR INSTRUMAT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Capella Gali Antoni | REPR.143 RRM | 17/01/2011 | 17/05/2013 |
CORTES PEREZ Y CIA AUDITORES SL | Auditor | 10/02/2010 | 17/05/2013 |
CORTES PEREZ Y CIA AUDITORES SL | Auditor | 14/12/2010 | 17/05/2013 |
Merino Tarafa Pere | Apoderado | 02/02/2012 | 17/05/2013 |
Pablos Prunera Emili | Apoderado | 02/02/2012 | 17/05/2013 |
Sanchez Soler Jesus | Apoderado | 22/08/2011 | 17/05/2013 |
TELSTAR SA | Administrador Unico | 17/01/2011 | 17/05/2013 |
De Brugada Marieges Carlos | Apoderado | 02/02/2012 | |
De Brugada Marieges Carlos | Consejero | 17/01/2011 | |
Esquefa Cayuela Maria Teresa | Secretario | 17/01/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TELSTAR INSTRUMAT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33925 , F 173, S 8, H B 99672, I/A 32 (17/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-98-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33925 , F 172, S 8, H B 99672, I/A 31 (02/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-31-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33925 , F 170, S 8, H B 99672, I/A 30 (02/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-31-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33925 , F 170, S 8, H B 99672, I/A 29 (02/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-31-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-221-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33925 , F 169, S 8, H B 99672, I/A 28 (22/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-167-08
- AV FONT I SAGUE NUM.55 (TERRASSA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33925 , F 169, S 8, H B 99672, I/A 27 (11/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-38-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33925 , F 169, S 8, H B 99672, I/A 26 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-08
Consejero Delegado
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33925 , F 169, S 8, H B 99672, I/A 26 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33925 , F 168, S 8, H B 99672, I/A 25 (14/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-246-08