PABLOS PRUNERA EMILI
Informe ejecutivo de PABLOS PRUNERA EMILI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 25
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE PABLOS PRUNERA EMILI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AZBIL TELSTAR SL | Consejero | 17/05/2024 | |
LABWARE SA | Apoderado Mancomunado | 05/12/2023 | |
AZBIL TELSTAR SL | Consejero | 01/06/2022 | |
AZBIL TELSTAR SL | Apoderado Mancomunado | 26/05/2021 | |
AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES SL | Apoderado Mancomunado | 25/05/2021 |
VINCULACIONES DE PABLOS PRUNERA EMILI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PABLOS PRUNERA EMILI
Empresa: AZBIL TELSTAR SL
Consejero
- Pablos Prunera Emili
- Puig Lavernia Jorge
- Shigeru Wada
- Toru Inoue
- Toshiyasu Sumitomo
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 317249, I/A 81 (17/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-100-08
Empresa: LABWARE SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Iglesias Garcia Carlos Victorio
- Pablos Prunera Emili
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48293 , F 107, S 8, H B 387466, I/A 51 (06/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-94-08
Empresa: AZBIL TELSTAR SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Pablos Prunera Emili
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49222 , F 143, S 8, H B 317249, I/A 80 (06/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-93-08
Empresa: AZBIL TELSTAR SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Pablos Prunera Emili
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48383 , F 75, S 8, H B 317249, I/A 79 (22/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-83-08
Empresa: AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES SL
Apoderado Mancomunado
- Beaus Romero Rafael
- Conde Saez Jorge
- Escorihuela Ribas Sergi
- Esquefa Cayuela Teresa
- Gragera Ponce Maria Jose
- Jochen Helmut Dick
- Lopez Diaz De Rada Salvador
- Luca Vismara
- Ordoñez Inda Luis Javier
- Porta Felipe Marcel
- Pozo Castillo Lourdes
- Puig Lavernia Jorge
- Roberto Anthony Buzzi
- Roumens Rius Isabel
- Serrat Llado Jordi
- Valls Rifa Jordi
Apoderado Mancomunado Solidario
- Iglesias Garcia Carlos Victorio
- Pablos Prunera Emili
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44922 , F 73, S 8, H B 297555, I/A 99 (22/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-83-08
Empresa: LABWARE SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Iglesias Garcia Carlos Victorio
- Pablos Prunera Emili
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48293 , F 25, S 8, H B 387466, I/A 50 (19/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-83-08
Empresa: AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Iglesias Garcia Carlos Victorio
- Pablos Prunera Emili
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44922 , F 70, S 8, H B 297555, I/A 97 (01/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-49-08
Empresa: LABWARE SA
Apoderado Mancomunado
- Garcia Salmeron Mar
- Gragera Ponce Maria Jose
- Pablos Prunera Emili
- Puig Lavernia Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48293 , F 24, S 8, H B 387466, I/A 49 (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-08
Empresa: LABWARE SA
Apoderado Mancomunado
- Garcia Salmeron Mar
- Gragera Ponce Maria Jose
- Jochen Helmut Dick
- Pablos Prunera Emili
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48293 , F 24, S 8, H B 387466, I/A 48 (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-08
Empresa: AZBIL TELSTAR SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Jochen Helmut Dick
- Masato Iwasaki
- Pablos Prunera Emili
- Puig Lavernia Jorge
- Shigeru Wada
- Toru Inoue
- Toshiyasu Sumitomo
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46320 , F 200, S 8, H B 317249, I/A 68 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-109-08
VER MAS ACTOS
Información de PABLOS PRUNERA EMILI
Mostramos los datos de PABLOS PRUNERA EMILI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PABLOS PRUNERA EMILI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos