PUIG LAVERNIA JORGE
Informe ejecutivo de PUIG LAVERNIA JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 14
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PUIG LAVERNIA JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AZBIL TELSTAR SL | Consejero Delegado Solidario | 12/06/2024 | |
AZBIL TELSTAR SL | Vicepresidente | 17/05/2024 | |
AZBIL TELSTAR SL | Consejero | 17/05/2024 | |
AZBIL TELSTAR SL | Apoderado Mancomunado | 22/04/2024 | |
LABWARE SA | Apoderado Mancomunado | 19/04/2024 | |
LABWARE SA | Apoderado Mancomunado | 05/12/2023 | |
AZBIL TELSTAR SL | Apoderado Mancomunado | 20/09/2023 | |
LABWARE SA | REPR.143 RRM | 17/08/2023 | |
AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES SL | REPR.143 RRM | 17/08/2023 | |
AZBIL TELSTAR SL | Consejero | 01/06/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE PUIG LAVERNIA JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUIG LAVERNIA JORGE
Empresa: AZBIL TELSTAR SL
Consejero Delegado Solidario
- Puig Lavernia Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 317249, I/A 82 (12/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-117-08
Empresa: AZBIL TELSTAR SL
Consejero
- Pablos Prunera Emili
- Puig Lavernia Jorge
- Shigeru Wada
- Toru Inoue
- Toshiyasu Sumitomo
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Puig Lavernia Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 317249, I/A 81 (17/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-100-08
Empresa: AZBIL TELSTAR SL
Consejero Delegado Solidario
- Puig Lavernia Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 317249, I/A 81 (17/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-100-08
Empresa: AZBIL TELSTAR SL
Apoderado Mancomunado
- Puig Lavernia Jorge
- Serrat Llado Jordi
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48383 , F 75, S 8, H B 317249, I/A 79 (22/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-83-08
Empresa: AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES SL
Apoderado Mancomunado
- Beaus Romero Rafael
- Conde Saez Jorge
- Escorihuela Ribas Sergi
- Esquefa Cayuela Teresa
- Gragera Ponce Maria Jose
- Jochen Helmut Dick
- Lopez Diaz De Rada Salvador
- Luca Vismara
- Ordoñez Inda Luis Javier
- Porta Felipe Marcel
- Pozo Castillo Lourdes
- Puig Lavernia Jorge
- Roberto Anthony Buzzi
- Roumens Rius Isabel
- Serrat Llado Jordi
- Valls Rifa Jordi
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44922 , F 73, S 8, H B 297555, I/A 99 (22/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-83-08
Empresa: LABWARE SA
Apoderado Mancomunado
- Perez Santamaria Andres
- Puig Lavernia Jorge
- Sansalvador Margarit Joan
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48293 , F 25, S 8, H B 387466, I/A 50 (19/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-83-08
Empresa: AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44922 , F 70, S 8, H B 297555, I/A 97 (01/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-49-08
Empresa: LABWARE SA
Apoderado Mancomunado
- Garcia Salmeron Mar
- Gragera Ponce Maria Jose
- Pablos Prunera Emili
- Puig Lavernia Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48293 , F 24, S 8, H B 387466, I/A 49 (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-08
Empresa: AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES SL
Apoderado Mancomunado
- Puig Lavernia Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44922 , F 69, S 8, H B 297555, I/A 96 (20/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-185-08
Empresa: AZBIL TELSTAR SL
Apoderado Mancomunado
- Puig Lavernia Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48383 , F 73, S 8, H B 317249, I/A 76 (20/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-185-08
VER MAS ACTOS
Información de PUIG LAVERNIA JORGE
Mostramos los datos de PUIG LAVERNIA JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUIG LAVERNIA JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos