TELEVISION POPULAR DE SEVILLA SL - EXTINGUIDA
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Razón Social TELEVISION POPULAR DE SEVILLA SL
CIF B91356121
Actividad Actividades de programación y emisión de televisión
Órgano Administración Administrador único
Propietario INICIATIVAS RADIOFONICAS Y DE TELEVISION SL
VINCULACIONES DE TELEVISION POPULAR DE SEVILLA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TELEVISION POPULAR DE SEVILLA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INICIATIVAS RADIOFONICAS Y DE TELEVISION SL | Liquidador | 08/09/2016 | 09/10/2019 |
INICIATIVAS RADIOFONICAS Y DE TELEVISION SL | Liquidador Unico | 09/10/2019 | |
INICIATIVAS RADIOFONICAS Y DE TELEVISION SL | Socio único | 09/10/2019 | |
INICIATIVAS RADIOFONICAS Y DE TELEVISION SL | Socio Unico | 21/11/2011 | 09/10/2019 |
INICIATIVAS RADIOFONICAS Y DE TELEVISION SL | Administrador Unico | 21/11/2011 | 08/09/2016 |
Fernandez Del Viso Moran Lucia | Secretario No Consejero | 21/11/2011 | |
Jurado Ballesta Juan | Presidente | 29/09/2009 | 21/11/2011 |
Jurado Ballesta Juan | Consejero | 29/09/2009 | 21/11/2011 |
Lopez Saez Rodriguez Piñero Joaquin | Consejero | 21/11/2011 | |
Samanes Prat Alejandro | Consejero | 21/11/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TELEVISION POPULAR DE SEVILLA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4823 , F 6, S 8, H SE 56817, I/A 20 (09/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-201-41
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4823 , F 6, S 8, H SE 56817, I/A 20 (09/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-201-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4823 , F 6, S 8, H SE 56817, I/A 20 (09/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-201-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3904 , F 113, S 8, H SE 56817, I/A 19 (08/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-178-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3904 , F 113, S 8, H SE 56817, I/A 19 (08/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-178-41
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3904 , F 113, S 8, H SE 56817, I/A 19 (08/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-178-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3904 , F 113, S 8, H SE 56817, I/A 19 (08/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-178-41
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3904 , F 113, S 8, H SE 56817, I/A 17 (21/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-41
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3904 , F 112, S 8, H SE 56817, I/A 16 (21/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3904 , F 112, S 8, H SE 56817, I/A 16 (21/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-41