JURADO BALLESTA JUAN
Informe ejecutivo de JURADO BALLESTA JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JURADO BALLESTA JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO SANTANDER SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/04/2013 | 02/08/2016 |
TELEVISION POPULAR DE SEVILLA SL | Presidente | 29/09/2009 | 21/11/2011 |
TELEVISION POPULAR DE SEVILLA SL | Consejero | 29/09/2009 | 21/11/2011 |
VINCULACIONES DE JURADO BALLESTA JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JURADO BALLESTA JUAN
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Agustin Mocoroa Rodriguez
- Albajar Albajar Maria Angeles
- Amador Mariano Gimenez Perez
- Angel Rielves Martin
- Antonio Triguero Saugar
- Bermudez Muñoz Manuel
- Calderon Saucedo Maria Luisa
- Castañeda Castillo Isaias
- Corcobado Daganzo Jose
- Cueva Vazquez Juan Jose
- De Miguel Garcia Pura Inmaculada
- Delboy Gomez Jose
- Esgueva La Rubia Alberto Moreno
- Felix Torres Gomez
- Fernandez Fernandez Andres Luis
- Fernandez Rey Jose Luis
- Gallego Juanes Elena
- Gonzalez Herzog Lorena
- Gonzalez Lamadrid Lucas
- Guillermo Marie Pedrosa
- Jimenez Domingo Abel
- Jose Alfonso Davo Ortega
- Jose Antonio Gomez Fernandez
- Jose Luis Pereira Rosello
- Jurado Ballesta Juan
- Lopera Vilchez Jose Antonio
- Maria Angela Sobrino Anton
- Maria Pilar Rosario Hernaiz Bravo
- Maria Pilar Rosario Hernaiz Bravo
- Marin Romano Marta De Los Desamparados
- Martinez Jurado Cristina
- Merino Castillo Fernando
- Montelongo Betancor Lucia
- Montero Neria Jose Luis
- Moron Serrano Federico
- Naranjo Almela Jose Luis
- Ordoñez Lara Jose
- Osorio Del Val Eduardo
- Perez Paco Juan
- Pintado Valverde Maria De Los Angeles
- Recuenco Gomecello Oscar
- Rubianes Marcada Jose Javier
- Saez Jimenez Pedro
- Sainz-pardo Peñalosa Miguel Angel
- Salmeron Frances Esteban
- San Martin Calleja Jose Francisco
- San Segundo Fernandez Julian Maria
- Santamaria Vigiola Karmele
- Saura Casanova Santiago
- Serrano Venegas Juan Pedro
- Valle Martin Luis
- Varela Blanco Jose Carlos
- Varona Arin Aurea
Apoderado Mancomunado
- Andres Aznar Moreno
- Angel Rielves Martin
- Antonio Rubio Gonzalez
- Buendia Muñoz Maria Luisa
- Castañeda Perez Luis Eduardo
- Cortes Bermejo Luis
- Esteban Torres Luis Alfonso
- Francisco Javier De La Gandara Botija
- Galdos Andres Alberto
- Gil Fernandez Fernando
- Guillermo Marie Pedrosa
- Jacqueline Domingo Pares
- Jose Alfonso Davo Ortega
- Jose Antonio Gomez Fernandez
- Jose Luis Pereira Rosello
- Juan Jose Margalef Banegas
- Linde Puelles Francisco
- Maria Dolores Flores Medina
- Maria Pilar Rosario Hernaiz Bravo
- Maria Teresa Paz Benito
- Marin Romano Marta De Los Desamparados
- Miguel Enrique Vilches Castro
- Miguel Marin Chercoles
- Osorio Del Val Eduardo
- Pedro Sanchez Alonso
- Perez Busto Juan Jose
- Ridruejo Alvarez Carlos Ramon
- Ridruejo Alvarez Carlos Ramon
- Rodrigo Garcia Juan Carlos
- Valeriano Izquierdo Cano
- Varona Arin Aurea
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alfredo Hernandez Molina
- Alfredo Hernandez Molina
- Andres Aznar Moreno
- Andres Aznar Moreno
- Antonio Garcia Morcillo
- Antonio Rubio Gonzalez
- Araceli Gomez Rincon
- Calle San Martin Leoncio
- Castañeda Perez Luis Eduardo
- Castañeda Perez Luis Eduardo
- Cortes Bermejo Luis
- Eduardo Garcia Baquedano
- Eduardo Garcia Baquedano
- Esteban Torres Luis Alfonso
- Felix Torres Gomez
- Felix Torres Gomez
- Fernando Merino Navarro
- Francisco Javier De La Gandara Botija
- Galdos Andres Alberto
- Gredilla Lozano Ana Isabel
- Isidoro Gonzalez Sanchez
- Jacqueline Domingo Pares
- Jacqueline Domingo Pares
- Javier Dominguez Rojas
- Jose A. Rizzoto Sanchez
- Jose Angel Miranda Alvarez
- Jose Julio Zaton Salazar
- Jose Ramon Garrido Cabezon
- Jose Vendrell Cortes
- Juan Angel Gonzalez Campos
- Juan Antonio Pueyo Jimenez
- Juan Gabriel Garcia Abanades
- Juan Jose Margalef Banegas
- Juan Maria Rueda Erice
- Juan Maria Rueda Erice
- Larrañaga Aldalur Jose Luis
- Luis Abilio Garcia Puente
- Luis Benjamin Garrido Torresano
- Maria Carmen Garrido Moreno
- Maria Carmen Garrido Moreno
- Maria Dolores Flores Medina
- Maria Lourdes Casas Ripoll
- Maria Teresa Paz Benito
- Maria Teresa Paz Benito
- Miguel Marin Chercoles
- Muñoz Franco Jose Aurelio
- Pedro Sanchez Alonso
- Perez Busto Juan Jose
- Rafael Lopez Cano
- Ridruejo Alvarez Carlos Ramon
- Rodrigo Garcia Juan Carlos
- Rodriguez Rivero Ricardo
- Rosa Maria Grive Monzo
- Sanz Fernandez Francisco Arturo
- Sustacha Bolado Agustin
- Valeriano Izquierdo Cano
- Vilariño Vazquez Maria Jose
- Vilches Castro Miguel
- Zorrilla Romillo Raimundo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1132 , F 32, S 8, H S 1960, I/A 3053 (02/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-153-39
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Galan Esteban Elia
- Galan Jimenez Laura
- Galan Mora Maria Adelaida
- Gallardo Mamajon Jose Miguel
- Gallardo Rodriguez Manuel
- Gallego Gomez Irache
- Galvan Palma Antonio Jose
- Galvez Guzman Maria Del Carmen
- Galvez Martin Francisco
- Galvez Martin Jesus
- Gama Gama Monica
- Gamez Perez Jose Luis
- Gañan Gutierrez Carlos
- Garballo Ellauri Isidro
- Garcia Acebron Ricardo
- Garcia Alen Ricardo Jose
- Garcia Almazo Olga Maria
- Garcia Angulo Jose Luis
- Garcia Aranda Jose Antonio
- Garcia Ballesteros Julian
- Garcia Bancalero Manuel
- Garcia Barrera Juan Pedro
- Garcia Benito Jose Juan
- Garcia Borrego Ricardo
- Garcia Cantizano Alvaro
- Garcia De Longoria Mallen Antonio
- Garcia Diaz Irene
- Garcia Escudero Cristina
- Garcia Estevez Jose Luis
- Garcia Feria Jose Antonio
- Garcia Gallardo Jose Enrique
- Garcia Garcia Manuel
- Garcia Gomez Almudena
- Garcia Gomez Luisa Fernanda
- Garcia Gonzalez Eduardo
- Garcia Gonzalez Javier
- Garcia Gonzalez Manuel
- Garcia Guisado Angel
- Garcia Heredia Juan Antonio
- Garcia Jimenez Alejadro
- Garcia Martinez Jose Antonio
- Garcia Miranda Maria Del Rosario
- Garcia Moreno Maria Angeles
- Garcia Muñoz Maria Jose
- Garcia Navarrete Jose Antonio
- Garcia Paredes Juan Manuel
- Garcia Periañez Antonio
- Garcia Pichardo Carmen
- Garcia Povea Joaquin
- Garcia Rodriguez Angel Luis
- Garcia Rodriguez Francisco Javier
- Garcia Rubio Maria
- Garcia Sanchez Natalia
- Garcia Sanchez Rafael
- Garcia Tome Diego
- Garcia Vera Jesus Manuel
- Gargallo Rodriguez Jaime
- Garrain Villa Francisco Javier
- Garrido Berenguel Bonifacio
- Garrido Lerida Segundo
- Garrido Lopez Leonardo
- Garrido Rus Maria Victoria
- Gestoso Vazquez Maria Isabel
- Gil Calero Manuela Del Pilar
- Gil Campeno Luis
- Gil Doblas Maria Del Carmen
- Gil Guerrero Antonio Alejandro
- Girado Martinez Manuel
- Giron Blanca Fernando
- Gomez Calero Clara Isabel
- Gomez Coronado Ivan
- Gomez Cruz Juan Manuel
- Gomez De La Rosa Ignacio Jose
- Gomez De Ramon Sanchez Cristina
- Gomez Delgado Silvia
- Gomez Doblado Jose
- Gomez Fernandez Africa
- Gomez Ferre Jessica
- Gomez Flores Carlos Manuel
- Gomez Guirado Jose Antonio
- Gomez Jimenez Juan Pedro
- Gomez Jurado Inmaculada
- Gomez Maldonado Pablo Oscar
- Gomez Muñoz Rafael
- Gomez Porras Juan Bautista
- Gomez Ramirez Manuel Victoriano
- Gomez Rodriguez Antonio
- Gomez Romero Roberto
- Gomez Sanchez Almudena
- Gomez Sanchez Guillermo
- Gomez Sanchez Maria Isabel
- Gomez Sanchez Miguel
- Gomez Velazquez Manuel
- Gonzalez Cabeza Jose Francisco
- Gonzalez Colchon Jose Manuel
- Gonzalez Del Prado Virginia
- Gonzalez Espegel Ana Maria
- Gonzalez Fernandez Miguel Angel
- Gonzalez Garcia Jorge Antonio
- Gonzalez Guerrero Francisco Javier
- Gonzalez Gutierrez Pedro
- Gonzalez Hernandez Jose Manuel
- Gonzalez Hernandez Juan Francisco
- Gonzalez Luque Gerardo
- Gonzalez Manteca Pablo Manuel
- Gonzalez Martinez Eva Maria
- Gonzalez Minero Victoriano Luis
- Gonzalez Moreno Juan Carlos
- Gonzalez Quintanilla Maria Angeles
- Gonzalez Torres Miguel Jose
- Gonzalez Vargas Rafael
- Gordillo Garcia Laura Amparo
- Granado Fernandez Maria Del Sol
- Granados Gomez Fernando
- Gras Muñoz Maria Del Pilar
- Guerra Puerto Rosario
- Guerrero Garrido Manuel
- Guerrero Gomez Isabel Maria
- Guerrero Hernandez Manuel
- Guillen Gil Manuela
- Gutierrez Acosta Alfredo
- Gutierrez De Gandarilla Prieto Maria Josefa
- Gutierrez Garcia Juan Carlos
- Gutierrez Gutierrez Maria De Los Angeles
- Gutierrez Navarro Estefania
- Gutierrez Palacios Jose Ramon
- Gutierrez- Rave Villalon Jorge
- Haza Acuaviva Borja De La
- Henani Goldaracena Juan Antonio
- Herce Muñoz Jose Maria
- Hernan Medina Jose Manuel
- Hernandez Fernandez Victor Manuel
- Hernandez Gonzalez Angel Maria
- Hernandez Maurin Maria Elena
- Hernandez Medina Ramon
- Hernandez Sanchez Jose Manuel
- Hernandez Vallecillo Maria Dolores
- Hernandez Villalobos Maria Mercedes
- Herrador Martinez Cristobal
- Herrera Baena Esperanza Macarena
- Herrera Cabello Juana
- Herrera Olivares Rosa Maria
- Herrera Rodriguez Andres Jesus
- Herrera Ruiz Antonio Alfonso
- Herrera Valcarcel Jose Miguel
- Hidalgo Garcia Angel Luis
- Hierro Moreno Ana
- Hortelano Guinea Raquel
- Ibañez Montijano Juan Jose
- Iglesias Talavan Francisco Javier
- Iñesta Mena Alvaro
- Izquierdo Baeza Rojano Jose Juan Bosco
- Izquierdo Ledesma Pedro Anton
- Jaen Diaz Antonio
- Jaime Revuelta Jose Luis De
- Jaramillo Ruiz Maria Elena
- Jimenez Alvarez Maria Del Carmen
- Jimenez Arroyo Esther
- Jimenez Arroyo Luis
- Jimenez Belloso Jose Manuel
- Jimenez Bescos Salvador
- Jimenez Bueno Maria Soledad
- Jimenez Carrillo Maria Dolores
- Jimenez Cruz Jose Salvador
- Jimenez Diaz Luis
- Jimenez Diaz Maria De Los Angeles
- Jimenez Dominguez Antonio
- Jimenez Garcia Jesus Manuel
- Jimenez Illanes Silvia
- Jimenez Jimenez Maria Teresa
- Jimenez Marin Ricardo
- Jimenez Morilla Juan Miguel
- Jimenez Muñoz Maria Esther
- Jimenez Nieves Javier
- Jimenez Rodriguez Maria Nieves
- Jimenez Romero Raul
- Jimenez Salas Victor Manuel
- Jolo Recio Jose Luis
- Joral Rus Blanca
- Jurado Ballesta Juan
- Jurado Ballesta Miguel Angel
- Lafuente Sabariego Jose Luis
- Lara Martinez Jose Antonio
- Lara Tinajero Jose Luis
- Lavirgen Galera Julian
- Lechuga Garcia Carmen
- Leon Aldama Javier
- Leon Ayllon Carlos
- Leon Barrera Enrique Angel
- Leon Fernandez Juan
- Leon Gavilan Miguel
- Libert Fernandez Fabian
- Linde Lopez Marco Antonio
- Linde Mengibar Juan
- Linde Mengibar Miguel Angel
- Lledo De Los Rios Isabel Maria
- Lloret Gonzalez Jacobo
- Lobon Aguilera Ana Maria
- Lopera Vilches Jose Antonio
- Lopez Anaya Isaac
- Lopez Bernier Alejandro
- Lopez-cantarero Leyva Enrique
- Lopez Cardador Manuel Jesus
- Lopez Ceballos Maria Eugenia
- Lopez Dueñas Maria Pilar
- Lopez Fernandez Salvador
- Lopez Gandolfo David
- Lopez Garcia Liñan Francisco Borja
- Lopez Gonzalez Celia
- Lopez Lopez Juan
- Lopez Lopez Juan Antonio
- Lopez Lopez Ramiro Ignacio
- Lopez Molino Angel
- Lopez Muñoz Antonio
- Lopez Navarro Jose Luis
- Lopez Osuna Maria Del Mar
- Lopez Peregrina Virtudes
- Lopez Pulido Diego
- Lopez Rubio Rafael
- Lopez Rueda Enrique
- Lopez Sanchez Antonio
- Lopez Sanchez Maria Trinidad
- Lopez Viana Jose Carlos
- Lorente Gonzalez Veronica
- Lorenzo Heredia Oscar
- Losa Cruces Francisco
- Lozano Ruiz Jose Lucas
- Lucena Majan Manuel Jose
- Luna Palacios Adrian
- Luque Casado Francisco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1053 , F 16, S 8, H S 1960, I/A 2319 (23/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-39
Empresa: TELEVISION POPULAR DE SEVILLA SL
Consejero
- Jurado Ballesta Juan
- Lopez Saez Rodriguez Piñero Joaquin
- Samanes Prat Alejandro
Presidente
- Jurado Ballesta Juan
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3904 , F 112, S 8, H SE 56817, I/A 16 (21/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-41
Empresa: TELEVISION POPULAR DE SEVILLA SL
Consejero
- Jurado Ballesta Juan
Presidente
- Jurado Ballesta Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3904 , F 111, S 8, H SE 56817, I/A 14 (29/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-193-41
Información de JURADO BALLESTA JUAN
Mostramos los datos de JURADO BALLESTA JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JURADO BALLESTA JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos