TELEVISION POPULAR DE NAVARRA SA - EXTINGUIDA
Municipio Pamplona/Iruña
Provincia Navarra
Razón Social TELEVISION POPULAR DE NAVARRA SA
CIF A31768302
Actividad Actividades de programación y emisión de televisión
Fecha de Constitución 05/12/2002
Página Web www.populartvnavarra.net
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE TELEVISION POPULAR DE NAVARRA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TELEVISION POPULAR DE NAVARRA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fortun Perez De Ciriza Luis Javier | Consejero | 07/06/2011 | 04/03/2014 |
Franquet Casas Juan Carlos | Consejero | 07/06/2011 | 04/03/2014 |
Goñi Soba Maria Gloria | Liquidador Unico | 04/03/2014 | 04/03/2014 |
Iraizoz Goldaraz Fermin Antonio | Consejero | 07/06/2011 | 04/03/2014 |
Pardinas Sanz Jose Ramon | Consejero | 04/03/2014 | |
Perez Gonzalez Francisco | Presidente | 04/03/2014 | |
Perez Gonzalez Francisco | Consejero Delegado | 04/03/2014 | |
Perez Gonzalez Francisco | Consejero | 04/03/2014 | |
Samanes Prat Alejandro | Consejero | 07/06/2011 | 04/03/2014 |
Vera Beorlegui Jose Gabriel | Apoderado | 04/03/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TELEVISION POPULAR DE NAVARRA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 942 , F 194, S 8, H NA 19029, I/A 12 (04/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-50-31
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 942 , F 194, S 8, H NA 19029, I/A 12 (04/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-50-31
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 942 , F 194, S 8, H NA 19029, I/A 12 (04/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-50-31
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 942 , F 194, S 8, H NA 19029, I/A 12 (04/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-50-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 942 , F 194, S 8, H NA 19029, I/A 12 (04/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-50-31
Consejero Delegado
Consejero
Liquidador Unico
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 942 , F 194, S 8, H NA 19029, I/A 12 (04/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-50-31
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-130-31
Consejero Delegado
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 942 , F 194, S 8, H NA 19029, I/A 11 (22/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-126-31
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 942 , F 194, S 8, H NA 19029, I/A 10 (07/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-118-31
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 942 , F 194, S 8, H NA019029, I/A00009 (15/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-206-31