TELEVISION MEDIOS Y PUBLICIDAD SL - EXTINGUIDA
Municipio Alicante/Alacant
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social TELEVISION MEDIOS Y PUBLICIDAD SL
CIF B03970688
Actividad Actividades de programación y emisión de televisión
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TELEVISION MEDIOS Y PUBLICIDAD SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TELEVISION MEDIOS Y PUBLICIDAD SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOTORA DE EMISORAS DE TELEVISION SA | Administrador Unico | 30/06/2010 | 25/11/2010 |
Perez Alvarez Carlos | Administrador Solidario | 30/06/2010 | |
Sainz Diaz Jose Luis | Administrador Solidario | 29/06/2010 | 30/06/2010 |
Polanco Soutullo Guillermo | Administrador Solidario | 29/06/2010 |
ACTOS BORME DE TELEVISION MEDIOS Y PUBLICIDAD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2946 , F 128, S 8, H A 28956, I/A 14 (25/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-235-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2946 , F 128, S 8, H A 28956, I/A 14 (25/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-235-03
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-130-03
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-130-03
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-130-03
- 2006
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-130-03
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2946 , F 128, S 8, H A 28956, I/A 13 (30/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-130-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2946 , F 128, S 8, H A 28956, I/A 13 (30/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-130-03
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2946 , F 128, S 8, H A 28956, I/A 13 (30/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-130-03
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2946 , F 128, S 8, H A 28956, I/A 12 (29/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-130-03