TELELANJARON SL - EXTINGUIDA
Provincia Granada
Razón Social TELELANJARON SL
CIF B18580696
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único JETNET WIMAX SA
Propietario JETNET WIMAX SA
VINCULACIONES DE TELELANJARON SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TELELANJARON SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JETNET WIMAX SA | Socio Unico | 14/10/2020 | 14/01/2021 |
JETNET WIMAX SA | Administrador Unico | 20/08/2020 | 14/01/2021 |
Perez Espinosa Encarnacion | Administrador Unico | 17/12/2019 | 20/08/2020 |
Castro Moreno Manuel | Administrador Unico | 17/12/2019 |
ACTOS BORME DE TELELANJARON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 969 , F 61, S 8, H GR 19119, I/A 6 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-18
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 969 , F 61, S 8, H GR 19119, I/A 6 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-18
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 969 , F 61, S 8, H GR 19119, I/A 5 (14/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-204-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 969 , F 61, S 8, H GR 19119, I/A 4 (20/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-166-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 969 , F 61, S 8, H GR 19119, I/A 4 (20/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-166-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 969 , F 61, S 8, H GR 19119, I/A 3 (17/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-245-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 969 , F 61, S 8, H GR 19119, I/A 3 (17/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-245-18
- 2004
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2009)
CVE: BORME-B-2009-129-18