CASTRO MORENO MANUEL
Informe ejecutivo de CASTRO MORENO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CASTRO MORENO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JETNET WIMAX SA | Administrador Solidario | 28/08/2012 | 30/01/2020 |
TELELANJARON SL | Administrador Unico | 17/12/2019 |
VINCULACIONES DE CASTRO MORENO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTRO MORENO MANUEL
Empresa: JETNET WIMAX SA
Administrador Solidario
- Berlanga Lopez Manuel
- Castro Moreno Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1719 , F 73, S 8, H GR 20256, I/A 16 (30/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-26-18
Empresa: TELELANJARON SL
Administrador Unico
- Castro Moreno Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 969 , F 61, S 8, H GR 19119, I/A 3 (17/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-245-18
Empresa: CABLESUR COMUNICACIONES SA
Administrador Solidario
- Berlanga Lopez Manuel
- Castro Moreno Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1065 , F 127, S 8, H GR 20256, I/A 13 (26/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-209-18
Empresa: CABLESUR COMUNICACIONES SA
Administrador Solidario
- Berlanga Lopez Manuel
- Castro Moreno Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 996 , F 20, S 8, H GR 20256, I/A 10 (28/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-170-18
Información de CASTRO MORENO MANUEL
Mostramos los datos de CASTRO MORENO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTRO MORENO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos