TELE-MALAGA SL
Dirección social Avda Obispo Angel Herrera Oria, 18
Código Postal 29007
Municipio Málaga
Provincia Málaga
Razón Social TELE-MALAGA SL
CIF B29382660
Actividad Reparación de aparatos electrónicos de audio y vídeo de uso doméstico
Teléfono 95 228 82 54
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Lopez Trujillo Jose Manuel
Propietario Lopez Trujillo Jose Manuel
ORGANIGRAMA DE TELE-MALAGA SL
VINCULACIONES DE TELE-MALAGA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TELE-MALAGA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Trujillo Jose Manuel | Socio Unico | 04/01/2017 | |
Lopez Trujillo Jose Manuel | Administrador Unico | 04/01/2017 | |
Ramirez Molina Juan Miguel | Administrador Solidario | 07/12/2011 |
ACTOS BORME DE TELE-MALAGA SL
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2648, L 1561, F 129, S 8, H MA 8727, I/A 7 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-10-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2648, L 1561, F 129, S 8, H MA 8727, I/A 7 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-10-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2648, L 1561, F 129, S 8, H MA 8727, I/A 7 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-10-29
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2648, L 1561, F 129, S 8, H MA 8727, I/A 7 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-10-29
- por error material se ceso a don jose manuel lopez trujillo siendo realmente el cese de DON JUAN MIGUEL RAMIREZ MOLINA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2648, L 1561, F 128, S 8, H MA 8727, I/A 4 (29/10/2013)
CVE: BORME-A-2017-7-29
- Otras modificaciones estatutarias: 9º. La administración social. La administración social, a elección a la Junta General, hecha al tiempo de acordar el nombramiento de administradores, podrá confiarse a cualquiera de los siguientes órganos de administración: a) Un Consejo de Administración. b) Un Administrador único. c) Varios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2648, L 1561, F 128, S 8, H MA 8727, I/A 6 (14/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-243-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2648, L 1561, F 128, S 8, H MA 8727, I/A 5 (16/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-245-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2648, L 1561, F 128, S 8, H MA 8727, I/A 4 (29/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-214-29
- Otras modificaciones estatutarias: Se añade el artículo 5 bis a los estatutos. Se modifica el artículo 6º
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2648, L 1561, F 127, S 8, H MA 8727, I/A 3 (07/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-241-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2648, L 1561, F 127, S 8, H MA 8727, I/A 3 (07/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-241-29