LOPEZ TRUJILLO JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de LOPEZ TRUJILLO JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LOPEZ TRUJILLO JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TELE-MALAGA SL | Socio Unico | 04/01/2017 | |
TELE-MALAGA SL | Administrador Unico | 04/01/2017 | |
LOVIL TELECOM SL | Socio Unico | 21/02/2012 | |
LOVIL TELECOM SL | Administrador Unico | 21/02/2012 |
VINCULACIONES DE LOPEZ TRUJILLO JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ TRUJILLO JOSE MANUEL
Empresa: GESTORA DE IMAGEN Y PUBLICIDAD SL
Administrador Unico
- Lopez Trujillo Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA116689, I/A 2 (23/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-103-29
Empresa: EURODENTAL TRUJILLO SL
Administrador Unico
- Lopez Trujillo Jose Manuel
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 979 , F 179, S 8, H GR 19509, I/A 2 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-18
Empresa: TELE-MALAGA SL
Administrador Unico
- Lopez Trujillo Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2648, L 1561, F 129, S 8, H MA 8727, I/A 7 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-10-29
Empresa: TELE-MALAGA SL
Administrador Solidario
- Lopez Trujillo Jose Manuel
- Ramirez Ramirez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2648, L 1561, F 129, S 8, H MA 8727, I/A 7 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-10-29
Empresa: TELE-MALAGA SL
Socio Único
- Lopez Trujillo Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2648, L 1561, F 129, S 8, H MA 8727, I/A 7 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-10-29
Empresa: TELE-MALAGA SL
Administrador Solidario
- Lopez Trujillo Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2648, L 1561, F 128, S 8, H MA 8727, I/A 4 (29/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-214-29
Empresa: GESTORA DE IMAGEN Y PUBLICIDAD SL
Administrador Unico
- Lopez Trujillo Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5096, L 4003, F 195, S 8, H MA116689, I/A 1 (02/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-31-29
Empresa: LOVIL TELECOM SL
Administrador Unico
- Lopez Trujillo Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4979, L 3886, F 181, S 8, H MA112517, I/A 1 (21/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-44-29
Empresa: LOVIL TELECOM SL
Socio Único
- Lopez Trujillo Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4979, L 3886, F 181, S 8, H MA112517, I/A 1 (21/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-44-29
Empresa: TELE-MALAGA SL
Administrador Solidario
- Lopez Trujillo Jose Manuel
- Ramirez Molina Juan Miguel
- Ramirez Ramirez Miguel Angel
- Rueda Dominguez Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2648, L 1561, F 127, S 8, H MA 8727, I/A 3 (07/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-241-29
Información de LOPEZ TRUJILLO JOSE MANUEL
Mostramos los datos de LOPEZ TRUJILLO JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ TRUJILLO JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos