TELE DONOSTI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Portuetxe, 2
Código Postal 20018
Municipio Donostia/San Sebastián
Provincia Gipuzkoa
Razón Social TELE DONOSTI SL
CIF B20362869
Actividad Actividades de producción de programas de televisión
Página Web www.teledonosti.tv
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario SOCIEDAD VASCONGADA DE PUBLICACIONES SA
VINCULACIONES DE TELE DONOSTI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TELE DONOSTI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arechabaleta Torrontegui Iñaki | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/04/2021 | 07/09/2021 |
Barros Perez De Ciriza Urko | Administrador Solidario | 31/08/2016 | 07/09/2021 |
Barros Perez De Ciriza Urko | Apoderado | 01/09/2011 | 07/09/2021 |
Diago Larratxe Elena | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/04/2021 | 07/09/2021 |
Elguea Uranga Maria Jose | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/04/2021 | 07/09/2021 |
Enriquez Nistal Luis | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/04/2021 | 07/09/2021 |
Gaytan De Ayala Diez De Rivera Alvaro | Apoderado | 07/09/2021 | |
Moran Pascual Jennifer | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/04/2021 | 07/09/2021 |
Muñoz Arguiarro Nuria | Apoderado | 27/04/2021 | 07/09/2021 |
Orcajada Muriel Irene | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/04/2021 | 07/09/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TELE DONOSTI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1775 , F 139, S 8, H SS 1050, I/A 53 (07/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-179-20
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1775 , F 139, S 8, H SS 1050, I/A 53 (07/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-179-20
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1775 , F 139, S 8, H SS 1050, I/A 53 (07/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-179-20
Administrador Solidario
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1775 , F 139, S 8, H SS 1050, I/A 53 (07/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-179-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1775 , F 139, S 8, H SS 1050, I/A 52 (07/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1775 , F 139, S 8, H SS 1050, I/A 52 (07/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-20
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1775 , F 138, S 8, H SS 1050, I/A 51 (27/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-84-20
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1775 , F 138, S 8, H SS 1050, I/A 50 (27/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-91-20
- CMNO PORTUETXE, 2.- (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1775 , F 137, S 8, H SS 1050, I/A 49 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-241-20
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1775 , F 136, S 8, H SS 1050, I/A 48 (31/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-172-20