GAYTAN DE AYALA DIEZ DE RIVERA ALVARO
Informe ejecutivo de GAYTAN DE AYALA DIEZ DE RIVERA ALVARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE GAYTAN DE AYALA DIEZ DE RIVERA ALVARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WISCO ESPAÑOLA SA | Vicepresidente | 30/07/2010 |
VINCULACIONES DE GAYTAN DE AYALA DIEZ DE RIVERA ALVARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GAYTAN DE AYALA DIEZ DE RIVERA ALVARO
Empresa: INVERSIONES GRUPO WISCO SA
Consejero
- Diez Arana Venancio
- Gaytan De Ayala Diez De Rivera Alvaro
- Iglesias Hernandez Eduardo
- ORZA GESTION Y TENENCIA DE PATRIMONIOS AIE
- Urresti Luzuriaga Victorio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2125 , F 180, S 8, H SS 24562, I/A 11 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-13-20
Empresa: TELE DONOSTI SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Barros Perez De Ciriza Urko
- Gaytan De Ayala Diez De Rivera Alvaro
- Muñoz Arguiarro Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1775 , F 139, S 8, H SS 1050, I/A 53 (07/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-179-20
Empresa: MECANIZACION Y AUTOLUBRICADOS SA
Consejero
- Gaytan De Ayala Diez De Rivera Alvaro
- Iglesias Hernandez Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2822 , F 177, S 8, H SS 6260, I/A 37 (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-194-20
Empresa: GRUPO WISCO SL
Consejero
- Gaytan De Ayala Diez De Rivera Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2102 , F 44, S 8, H SS 23920, I/A 26 (10/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-185-20
Empresa: INVERSIONES GRUPO WISCO SA
Consejero
- Diez Arana Venancio
- Gaytan De Ayala Diez De Rivera Alvaro
- Iglesias Hernandez Eduardo
- ORZA GESTION Y TENENCIA DE PATRIMONIOS AIE
- Urresti Luzuriaga Victorio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2125 , F 180, S 8, H SS 24562, I/A 10 (03/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-20
Empresa: INVERSIONES GRUPO WISCO SA
Presidente
Vicepresidente
- Gaytan De Ayala Diez De Rivera Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2125 , F 180, S 8, H SS 24562, I/A 10 (03/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-20
Empresa: WISCO ESPAÑOLA SA
Consejero
- Diez Arana Venancio
- Gaytan De Ayala Diez De Rivera Alvaro
- Iglesias Hernandez Eduardo
- Urresti Luzuriaga Victorio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Gaytan De Ayala Diez De Rivera Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1611 , F 88, S 8, H NA 4200, I/A 59 (30/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-196-31
Empresa: TELE DONOSTI SL
Consejero
- Berridi De Quevedo Fernando
- Erentxun Echevarria Enrique
- Espinosa Vera Iñigo
- Gaytan De Ayala Diez De Rivera Alvaro
- Iturrioz Zuazola Jose-maria
- Martinez Gutierrez David
- URUMEA GESTION SL
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1775 , F 136, S 8, H SS 1050, I/A 48 (31/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-172-20
Empresa: MECANIZACION Y AUTOLUBRICADOS SA
Consejero
- Diez Arana Venancio
- GALAGURU SL
- Gaytan De Ayala Diez De Rivera Alvaro
- Iglesias Hernandez Eduardo
- ORZA GESTION Y TENENCIA DE PATRIMONIOS AIE
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1321 , F 89, S 8, H SS 6260, I/A 33 (21/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-141-20
Empresa: MECANIZACION Y AUTOLUBRICADOS SA
Consejero
- Diez Arana Venancio
- Gaytan De Ayala Diez De Rivera Alvaro
- Iglesias Hernandez Eduardo
- ORZA GESTION Y TENENCIA DE PATRIMONIOS AIE
- Urresti Luzuriaga Victorio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Gaytan De Ayala Diez De Rivera Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1321 , F 89, S 8, H SS 6260, I/A 33 (21/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-141-20
VER MAS ACTOS
Información de GAYTAN DE AYALA DIEZ DE RIVERA ALVARO
Mostramos los datos de GAYTAN DE AYALA DIEZ DE RIVERA ALVARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GAYTAN DE AYALA DIEZ DE RIVERA ALVARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos