TELCEL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ronda de Europa, 5
Código Postal 28760
Municipio Tres Cantos
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TELCEL SL
CIF B79220109
Actividad Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes
Página Web www.motorola.com
Nombres Anteriores
- TELCEL SA
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Menchen Alumbreros Agustin
Propietario Nokia Siemens Networks B.V
VINCULACIONES DE TELCEL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TELCEL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cifuentes Valero Miguel | Apoderado Mancomunado | 26/02/2013 | 25/10/2013 |
De Dios Martinez Luis Miguel | Secretario No Consejero | 11/02/2013 | 25/10/2013 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 24/03/2009 | 25/10/2013 |
Donaire Alvarez Sonia | Apoderado Solidario | 26/02/2013 | 25/10/2013 |
Echeverria Torres Barbeira Maria | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/02/2013 | 25/10/2013 |
Gonzalez Alvarez Antonio | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/02/2013 | 25/10/2013 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 11/02/2009 | 25/10/2013 |
Menchen Alumbreros Agustin | Apoderado Solidario | 26/02/2013 | 25/10/2013 |
Menchen Alumbreros Agustin | Presidente | 27/06/2011 | 25/10/2013 |
Menchen Alumbreros Agustin | Consejero Delegado | 27/06/2011 | 25/10/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TELCEL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30709 , F 21, S 8, H M 54364, I/A 74 (25/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-211-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30709 , F 21, S 8, H M 54364, I/A 74 (25/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-211-28
Empresa: TELCEL SA
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION Y NUEVA REDACCION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES COMO CONSECUENCIA DE LA TRANSFORMACION DE LA SOCIEDAD ANONIMA EN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30709 , F 19, S 8, H M 54364, I/A 73 (29/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-106-28
Empresa: TELCEL SA
- Denominación y forma adoptada: TELCEL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30709 , F 19, S 8, H M 54364, I/A 73 (29/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-106-28
Empresa: TELCEL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11106 , F 218, S 8, H M 54364, I/A 72 (26/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-28
Empresa: TELCEL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Apaolaza Fernandez Carlos
- Del Puerto Almazan Juan
- Fernandez Palacios Carlos
- Figueroa Jr Jose Raul
- Granados Fagundo Ignacio
- Gustafsson Per Anders
- Martinez Cano Dionisio
- Mateo Quintana Enrique- Alvaro
- Palencia Garcia Beatriz
- Pellico Gutierrez Jose Guillermo
- Ramon Toledo Jose
- Requena Assumpcao Pedro
- Rodriguez Alonso Javier
- Sanchez Leal Mariano
- Sanchez Leal Mariano
- Sanchez Leal Mariano
- Torres Sanchez Manuel
- Torres Sanchez Manuel
- Valdivieso Delgado Fernando
- Valle Alvarez Ines Maria
- Vallejo Yuste Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11106 , F 218, S 8, H M 54364, I/A 72 (26/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-28
Empresa: TELCEL SA
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11106 , F 218, S 8, H M 54364, I/A 71 (11/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-34-28
Empresa: TELCEL SA
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11106 , F 218, S 8, H M 54364, I/A 71 (11/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-34-28
Empresa: TELCEL SA
- C/ RONDA DE EUROPA, 5. (TRES CANTOS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11106 , F 217, S 8, H M 54364, I/A 70 (28/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-49-28
Empresa: TELCEL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11106 , F 217, S 8, H M 54364, I/A 69 (28/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-49-28