TEKNICAM TECH ESPAÑA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Elvas, S/N
Código Postal 06006
Municipio Badajoz
Provincia Badajoz
Mapa Ver Mapa
Razón Social TEKNICAM TECH ESPAÑA SL
CIF B06615439
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 01/02/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TEKNICAM TECH ESPAÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TEKNICAM TECH ESPAÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Balbontin Da Costa De Moraes Isabel Patricia | Administrador Unico | 22/07/2016 | 26/12/2017 |
Isabel Patricia Balbontin Da Costa De Moraes | Administrador Unico | 26/12/2017 | |
Isabel Patricia Balbontin Da Costa De Moraes | Liquidador | 26/12/2017 | 26/12/2017 |
Serrano Balbontin Mariana | Administrador Unico | 21/04/2016 | 22/07/2016 |
Casquero Rodriguez Victor Manuel | Administrador Unico | 19/01/2015 | 21/04/2016 |
Ramirez Rubio Vicente | Administrador Unico | 10/02/2012 | 09/01/2015 |
ACTOS BORME DE TEKNICAM TECH ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 535 , F 50, S 8, H BA 23699, I/A 7 (26/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-06
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 535 , F 50, S 8, H BA 23699, I/A 7 (26/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-06
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 535 , F 50, S 8, H BA 23699, I/A 7 (26/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-06
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 535 , F 50, S 8, H BA 23699, I/A 7 (26/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-06
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 535 , F 50, S 8, H BA 23699, I/A 6 (22/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-06
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 535 , F 50, S 8, H BA 23699, I/A 6 (22/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-06
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 7. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 535 , F 49, S 8, H BA 23699, I/A 5 (21/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-81-06
Capital Anterior: | 84.500,00 | Euros |
Disminución de capital | 81.500,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 96,45 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 535 , F 49, S 8, H BA 23699, I/A 5 (21/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-81-06
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 535 , F 49, S 8, H BA 23699, I/A 5 (21/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-81-06
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 535 , F 49, S 8, H BA 23699, I/A 5 (21/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-81-06