ISABEL PATRICIA BALBONTIN DA COSTA DE MORAES
Informe ejecutivo de ISABEL PATRICIA BALBONTIN DA COSTA DE MORAES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ISABEL PATRICIA BALBONTIN DA COSTA DE MORAES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONCEPTTO FUTUREED FORMACION AVANZADA SL | Administrador Unico | 12/08/2024 | |
GOLDEN EAGLE INTERNATIONAL TRADE SL | Administrador Solidario | 06/08/2024 | |
IBC GRANTTS CORPORATE SL | Socio Unico | 15/12/2021 | |
IBC GRANTTS CORPORATE SL | Administrador Unico | 15/12/2021 | |
GC GENOMICS ESPAÑA SL | Administrador Solidario | 22/07/2021 | |
INGENIERIA Y DESARROLLOS DERIVADOS DEL CARBON SL | Administrador Unico | 08/04/2021 |
VINCULACIONES DE ISABEL PATRICIA BALBONTIN DA COSTA DE MORAES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ISABEL PATRICIA BALBONTIN DA COSTA DE MORAES
Administrador Unico
- Isabel Patricia Balbontin Da Costa De Moraes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BA 34590, I/A 1 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-159-06
Empresa: GOLDEN EAGLE INTERNATIONAL TRADE SL
Administrador Solidario
- Ahmad Al Khatib Aiesh
- Isabel Patricia Balbontin Da Costa De Moraes
- Jose Antonio Carretero Puerto
- Vicente Carretero Puerto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BA 34571, I/A 1 (06/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-155-06
Empresa: IBC GRANTTS CORPORATE SL
Administrador Unico
- Isabel Patricia Balbontin Da Costa De Moraes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 774 , F 26, S 8, H BA 32184, I/A 1 (15/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-243-06
Empresa: IBC GRANTTS CORPORATE SL
Socio Único
- Isabel Patricia Balbontin Da Costa De Moraes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 774 , F 26, S 8, H BA 32184, I/A 1 (15/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-243-06
Empresa: GC GENOMICS ESPAÑA SL
Administrador Solidario
- Gc Genomics Gmbh
- Isabel Patricia Balbontin Da Costa De Moraes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 758 , F 99, S 8, H BA 31626, I/A 2 (22/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-144-06
Administrador Unico
- Isabel Patricia Balbontin Da Costa De Moraes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 714 , F 68, S 8, H BA 30061, I/A 3 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-06
Empresa: TEKNICAM TECH ESPAÑA SL
Liquidador
- Isabel Patricia Balbontin Da Costa De Moraes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 535 , F 50, S 8, H BA 23699, I/A 7 (26/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-06
Empresa: TEKNICAM TECH ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Isabel Patricia Balbontin Da Costa De Moraes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 535 , F 50, S 8, H BA 23699, I/A 7 (26/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-06
Información de ISABEL PATRICIA BALBONTIN DA COSTA DE MORAES
Mostramos los datos de ISABEL PATRICIA BALBONTIN DA COSTA DE MORAES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ISABEL PATRICIA BALBONTIN DA COSTA DE MORAES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos