TEJARES SPORT GIM SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Perez Galdos, 62
Código Postal 02004
Municipio Albacete
Provincia Albacete
Mapa Ver Mapa
Razón Social TEJARES SPORT GIM SL
CIF B02502698
Capital Social 6000.0 Euros
Actividad Gestión de instalaciones deportivas
Fecha de Constitución 04/05/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TEJARES SPORT GIM SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TEJARES SPORT GIM SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Perez Aragon Gaspar | Administrador Unico | 19/01/2012 | 24/12/2014 |
Perez Aragon Gaspar | Liquidador | 24/12/2014 | 24/12/2014 |
Garcia Lopez Emilio | Administrador Mancomunado | 11/05/2010 | 19/01/2012 |
Perez Aragon Gaspar | Administrador Mancomunado | 11/05/2010 | 19/01/2012 |
ACTOS BORME DE TEJARES SPORT GIM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 913, L 677, F 196, S 8, H AB 21381, I/A 3 (24/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-02
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 913, L 677, F 196, S 8, H AB 21381, I/A 3 (24/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-02
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 913, L 677, F 196, S 8, H AB 21381, I/A 3 (24/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-02
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 913, L 677, F 196, S 8, H AB 21381, I/A 3 (24/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-02
- C/ PEREZ GALDOS 62 (ALBACETE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 895, L 659, F 204, S 8, H AB 21381, I/A 2 (19/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-20-02
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 895, L 659, F 204, S 8, H AB 21381, I/A 2 (19/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-20-02
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 895, L 659, F 204, S 8, H AB 21381, I/A 2 (19/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-20-02
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 895, L 659, F 204, S 8, H AB 21381, I/A 2 (19/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-20-02
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-132-02
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 895, L 659, F 203, S 8, H AB 21381, I/A 1 (11/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-95-02