PEREZ ARAGON GASPAR
Informe ejecutivo de PEREZ ARAGON GASPAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PEREZ ARAGON GASPAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DEPORTEXTILAB SL | Administrador Unico | 11/09/2013 | 24/12/2014 |
TEJARES SPORT GIM SL | Administrador Unico | 19/01/2012 | 24/12/2014 |
TEJARES SPORT GIM SL | Liquidador | 24/12/2014 | 24/12/2014 |
DEPORTEXTILAB SL | Liquidador | 24/12/2014 | 24/12/2014 |
TEJARES SPORT GIM SL | Administrador Mancomunado | 11/05/2010 | 19/01/2012 |
CD PARQUE KONQ-IN SL | Administrador Mancomunado | 13/08/2010 |
VINCULACIONES DE PEREZ ARAGON GASPAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ ARAGON GASPAR
Empresa: DEPORTEXTILAB SL
Liquidador
- Perez Aragon Gaspar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 935, L 699, F 122, S 8, H AB 23350, I/A 3 (24/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-02
Empresa: DEPORTEXTILAB SL
Administrador Unico
- Perez Aragon Gaspar
Liquidador
- Perez Aragon Gaspar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 935, L 699, F 122, S 8, H AB 23350, I/A 3 (24/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-02
Empresa: TEJARES SPORT GIM SL
Liquidador
- Perez Aragon Gaspar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 913, L 677, F 196, S 8, H AB 21381, I/A 3 (24/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-02
Empresa: TEJARES SPORT GIM SL
Administrador Unico
- Perez Aragon Gaspar
Liquidador
- Perez Aragon Gaspar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 913, L 677, F 196, S 8, H AB 21381, I/A 3 (24/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-02
Empresa: DEPORTEXTILAB SL
Administrador Unico
- Perez Aragon Gaspar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 931, L 695, F 89, S 8, H AB 23350, I/A 2 (11/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-178-02
Empresa: TEJARES SPORT GIM SL
Administrador Unico
- Perez Aragon Gaspar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 895, L 659, F 204, S 8, H AB 21381, I/A 2 (19/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-20-02
Empresa: TEJARES SPORT GIM SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Lopez Emilio
- Perez Aragon Gaspar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 895, L 659, F 204, S 8, H AB 21381, I/A 2 (19/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-20-02
Empresa: CD PARQUE KONQ-IN SL
Administrador Mancomunado
- Perez Aragon Gaspar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 843, L 607, F 89, S 8, H AB 17644, I/A 2 (13/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-161-02
Empresa: TEJARES SPORT GIM SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Lopez Emilio
- Perez Aragon Gaspar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 895, L 659, F 203, S 8, H AB 21381, I/A 1 (11/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-95-02
Información de PEREZ ARAGON GASPAR
Mostramos los datos de PEREZ ARAGON GASPAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ ARAGON GASPAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos