TECNUFAR IBERICA SL - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social TECNUFAR IBERICA SL
CIF B81035099
Capital Social 3856.0 Euros
Actividad Intermediarios del comercio de productos diversos
Fecha de Constitución 01/12/1994
Página Web www.tecnufar.com
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Mirbach Matthias
Propietario Oqema Ag
Auditor RODL & PARTNER AUDITORES SLP
VINCULACIONES DE TECNUFAR IBERICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TECNUFAR IBERICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADN AUDIT CORP SL | Auditor | 22/01/2019 | 08/08/2024 |
Cuervo Lucas Claudio | Apoderado | 04/03/2022 | 08/08/2024 |
Cuervo Lucas Claudio | Apoderado Mancomunado | 13/04/2022 | 08/08/2024 |
Martinez Rodriguez Maria Teresa | Apoderado Mancomunado | 13/04/2022 | 08/08/2024 |
Martinez Rodriguez Maria Teresa | Apoderado | 04/03/2022 | 08/08/2024 |
Mirbach Matthias | Apoderado | 20/01/2022 | 08/08/2024 |
Mirbach Matthias | Administrador Unico | 28/03/2022 | 08/08/2024 |
Oqema Ag | Socio Unico | 14/05/2024 | 08/08/2024 |
RODL & PARTNER AUDITORES SLP | Auditor | 15/12/2023 | 08/08/2024 |
Sanchez Lopez Ivan | Apoderado | 21/12/2023 | 08/08/2024 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TECNUFAR IBERICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 141667, I/A 24 (08/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-157-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 141667, I/A 24 (08/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-157-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 141667, I/A 22 (14/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-97-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43198 , F 45, S 8, H M 141667, I/A 21 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43198 , F 44, S 8, H M 141667, I/A 20 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-246-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43198 , F 44, S 8, H M 141667, I/A 19 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-242-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43198 , F 44, S 8, H M 141667, I/A 19 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-242-28
- Sociedades que se fusiónan: OVERLACK SLU
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43198 , F 41, S 8, H M 141667, I/A 18 (04/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-28
- Revocación parcial de los poderes conferidos a doña María Teresa Martínez Rodríguezn con DNI 30653863S, y don Claudio Cuervo Lucas, con DNI 5401740Y, mediante escritura que causó en este Registro la inscripción 15ª
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43198 , F 40, S 8, H M 141667, I/A 17 (13/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-77-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43198 , F 40, S 8, H M 141667, I/A 17 (13/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-77-28