MIRBACH MATTHIAS
Informe ejecutivo de MIRBACH MATTHIAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MIRBACH MATTHIAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
STOCKMEIER QUIMICA SL | Administrador Solidario | 22/02/2019 |
VINCULACIONES DE MIRBACH MATTHIAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIRBACH MATTHIAS
Empresa: TECNUFAR IBERICA SL
Administrador Unico
- Mirbach Matthias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43198 , F 40, S 8, H M 141667, I/A 16 (28/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-65-28
Empresa: TECNUFAR IBERICA SL
Apoderado
- Mirbach Matthias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39879 , F 223, S 8, H M 141667, I/A 14 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-28
Empresa: STOCKMEIER QUIMICA SL
Administrador Solidario
- Mirbach Matthias
- Stockmeier Peter-august-egon-ulrich
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38768 , F 10, S 8, H M 689252, I/A 1 (22/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-42-28
Información de MIRBACH MATTHIAS
Mostramos los datos de MIRBACH MATTHIAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIRBACH MATTHIAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos