TECMOIBER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Argenteria, 15
Código Postal 46800
Municipio Xàtiva
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social TECMOIBER SL
CIF B98092281
Capital Social 50000.0 Euros
Actividad Reparación de maquinaria
Fecha de Constitución 05/11/2008
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TECMOIBER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TECMOIBER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Perales Llobregat Angel Rafael | Liquidador Unico | 26/12/2023 | 26/12/2023 |
Perales Llobregat Angel Rafael | Administrador Unico | 10/07/2014 | 26/12/2023 |
Perales Querol Francisco Javier | Apoderado | 22/11/2011 | 26/12/2023 |
Perales Querol Francisco Javier | Administrador Unico | 25/10/2012 | 10/07/2014 |
Perales Llobregat Francisco | Administrador Unico | 02/11/2011 | 25/10/2012 |
Perales Querol Francisco Javier | Administrador Unico | 14/10/2010 | 02/11/2011 |
Ferrando Ballester Maria De Los Desamparados | Administrador Unico | 14/10/2010 |
ACTOS BORME DE TECMOIBER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8970, L 6255, F 5, S 8, H V 131736, I/A 10 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8970, L 6255, F 5, S 8, H V 131736, I/A 10 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8970, L 6255, F 5, S 8, H V 131736, I/A 10 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8970, L 6255, F 5, S 8, H V 131736, I/A 10 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8970, L 6255, F 5, S 8, H V 131736, I/A 10 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-46
- C/ ARGENTERIA 15 (XATIVA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8970, L 6255, F 4, S 8, H V 131736, I/A 9 (10/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-134-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8970, L 6255, F 4, S 8, H V 131736, I/A 9 (10/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-134-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8970, L 6255, F 4, S 8, H V 131736, I/A 9 (10/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-134-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8970, L 6255, F 4, S 8, H V 131736, I/A 8 (25/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-213-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8970, L 6255, F 4, S 8, H V 131736, I/A 8 (25/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-213-46