PERALES QUEROL FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de PERALES QUEROL FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PERALES QUEROL FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SELAREP GROUP SL | Administrador Unico | 08/04/2022 |
VINCULACIONES DE PERALES QUEROL FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PERALES QUEROL FRANCISCO JAVIER
Empresa: SELAREP GROUP SL
Administrador Unico
- Perales Querol Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10471, L 7752, F 156, S 8, H V 181039, I/A 3 (08/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-74-46
Empresa: TECMOIBER SL
Administrador Unico
- Perales Querol Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8970, L 6255, F 4, S 8, H V 131736, I/A 9 (10/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-134-46
Empresa: TECMOIBER SL
Administrador Unico
- Perales Querol Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8970, L 6255, F 4, S 8, H V 131736, I/A 8 (25/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-213-46
Empresa: TECMOIBER SL
Apoderado
- Perales Querol Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8970, L 6255, F 4, S 8, H V 131736, I/A 7 (22/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-228-46
Empresa: TECMOIBER SL
Administrador Unico
- Perales Querol Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8970, L 6255, F 3, S 8, H V 131736, I/A 6 (02/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-215-46
Empresa: TECMOIBER SL
Administrador Unico
- Perales Querol Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8970, L 6255, F 3, S 8, H V 131736, I/A 5 (14/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-205-46
Información de PERALES QUEROL FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de PERALES QUEROL FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PERALES QUEROL FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos