TAXI ELKARTEA EUSKADI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Pasai San Pedro, 19
Código Postal 20017
Municipio Donostia/San Sebastián
Provincia Gipuzkoa
Razón Social TAXI ELKARTEA EUSKADI SL
CIF B75106153
Capital Social 3500.0 Euros
Actividad Otros tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.
Fecha de Constitución 10/02/2014
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE TAXI ELKARTEA EUSKADI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TAXI ELKARTEA EUSKADI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arrospide Lasarte Jose Antonio | Apoderado Mancomunado | 04/03/2014 | 31/03/2023 |
Asociacion De Taxistas De Getxo | Consejero | 03/03/2014 | 31/03/2023 |
Asociacion Del Taxi Del Nervion-astane | Consejero | 03/03/2014 | 31/03/2023 |
Asociacion Guipuzcoana Del Taxi-agitax | Consejero | 03/03/2014 | 31/03/2023 |
Asociacion Radio-taxi Bilbao | Consejero | 03/03/2014 | 31/03/2023 |
Azofra Maiso Roberto | Liquidador Mancomunado | 31/03/2023 | 31/03/2023 |
DONOSTIALDEA SOCIEDAD DE SERVICIOS SL | Presidente | 03/03/2014 | 31/03/2023 |
DONOSTIALDEA SOCIEDAD DE SERVICIOS SL | Consejero | 03/03/2014 | 31/03/2023 |
Federacion Margen Derecha Del Taxi-femade | Consejero | 03/03/2014 | 31/03/2023 |
Fernandez Fidalgo Emilio | Liquidador Mancomunado | 31/03/2023 | 31/03/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TAXI ELKARTEA EUSKADI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2639 , F 152, S 8, H SS 36254, I/A 4 (31/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-75-20
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2639 , F 152, S 8, H SS 36254, I/A 4 (31/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-75-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2639 , F 151, S 8, H SS 36254, I/A 3 (31/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-75-20
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2639 , F 151, S 8, H SS 36254, I/A 3 (31/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-75-20
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2639 , F 151, S 8, H SS 36254, I/A 3 (31/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-75-20
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2639 , F 151, S 8, H SS 36254, I/A 2 (04/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-48-20
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2639 , F 148, S 8, H SS 36254, I/A 1 (03/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-48-20
Dirección:AVDA PASAJES SAN PEDRO Nº19, OF. 8. (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN)
Comienzo de operaciones:10/02/14
Capital:3.500,00 Euros
Objeto social:1. Transporte terrestre de viajeros en sus diferentes modalidades. 2. Transporte de mercancías por carretera. 3. Otros transportes terrestres no incluidos en los apartados anteriores, así como las actividades conexas o complementarias al mismo. 4. Prestación de servicios de telecomunicaciones etc.,
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2639 , F 148, S 8, H SS 36254, I/A 1 (03/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-48-20