ARROSPIDE LASARTE JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de ARROSPIDE LASARTE JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ARROSPIDE LASARTE JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TAXI ELKARTEA EUSKADI SL | Apoderado Mancomunado | 04/03/2014 | 31/03/2023 |
VALLINA HERMANOS SA | Apoderado Mancomunado | 31/08/2015 | 26/10/2021 |
VALLINA HERMANOS SA | Administrador Unico | 26/02/2019 | 26/10/2021 |
AUTO HERRERA SL | Administrador Unico | 10/07/2019 | 10/09/2021 |
DONOSTIALDEA SOCIEDAD DE SERVICIOS SL | Administrador Unico | 09/08/2018 | 26/08/2020 |
VALLINA HERMANOS SA | Administrador Mancomunado | 07/07/2017 | 26/02/2019 |
DONOSTIALDEA SOCIEDAD DE SERVICIOS SL | Apoderado Mancomunado | 11/08/2015 | 09/08/2018 |
DONOSTIALDEA SOCIEDAD DE SERVICIOS SL | Secretario | 21/02/2013 | 09/08/2018 |
DONOSTIALDEA SOCIEDAD DE SERVICIOS SL | Consejero | 28/07/2010 | 09/08/2018 |
VALLINA HERMANOS SA | Administrador Mancomunado | 31/08/2015 | 07/07/2017 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ARROSPIDE LASARTE JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARROSPIDE LASARTE JOSE ANTONIO
Empresa: VALLINA HERMANOS SA
Apoderado Mancomunado
- Arrospide Lasarte Jose Antonio
- Azofra Maiso Roberto
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3019 , F 27, S 8, H SS 3353, I/A 19 (26/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-20
Empresa: VALLINA HERMANOS SA
Administrador Unico
- Arrospide Lasarte Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1166 , F 89, S 8, H SS 3353, I/A 18 (26/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-20
Empresa: AUTO HERRERA SL
Administrador Unico
- Arrospide Lasarte Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1076 , F 57, S 8, H SS 1761, I/A 9 (10/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-180-20
Administrador Unico
- Arrospide Lasarte Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2474 , F 147, S 8, H SS 12567, I/A 23 (26/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-171-20
Empresa: AUTO HERRERA SL
Administrador Unico
- Arrospide Lasarte Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1076 , F 57, S 8, H SS 1761, I/A 8 (10/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-148-20
Empresa: VALLINA HERMANOS SA
Administrador Unico
- Arrospide Lasarte Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1166 , F 87, S 8, H SS 3353, I/A 16 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-49-20
Empresa: VALLINA HERMANOS SA
Administrador Mancomunado
- Agirre Egiguren Jose Ignacio
- Arrospide Lasarte Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1166 , F 87, S 8, H SS 3353, I/A 16 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-49-20
Administrador Unico
- Arrospide Lasarte Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2474 , F 144, S 8, H SS 12567, I/A 20 (09/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-162-20
Apoderado Mancomunado
- Agirre Egiguren Jose Ignacio
- Arrospide Lasarte Jose Antonio
- Azofra Maiso Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2474 , F 144, S 8, H SS 12567, I/A 20 (09/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-162-20
Consejero
- Agirre Egiguren Jose Ignacio
- Areizaga Oses Juan Antonio
- Arrospide Lasarte Jose Antonio
- Azofra Maiso Roberto
- Goñi Barros Aitor
Presidente
Secretario
- Arrospide Lasarte Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2474 , F 144, S 8, H SS 12567, I/A 20 (09/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-162-20
VER MAS ACTOS
Información de ARROSPIDE LASARTE JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de ARROSPIDE LASARTE JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARROSPIDE LASARTE JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos