TASACIONES Y CONSULTORIA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Esparza Bidea, 5
Código Postal 31190
Municipio Cizur
Provincia Navarra
Razón Social TASACIONES Y CONSULTORIA SA
CIF A31362833
Actividad Otras actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones
Página Web www.tycsa.net
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario COL.LECTIU ARQUITECTES TAXADORS SA
Auditor GRANT THORNTON SLP
VINCULACIONES DE TASACIONES Y CONSULTORIA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TASACIONES Y CONSULTORIA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COL.LECTIU ARQUITECTES TAXADORS SA | Socio Unico | 19/12/2014 | 17/01/2018 |
Diez Escudero Jaime | Apoderado | 09/05/2016 | 17/01/2018 |
Diez Escudero Jaime | Consejero | 30/06/2015 | 17/01/2018 |
Goicoechea Calvet Javier Luis | Consejero Delegado | 09/05/2016 | 17/01/2018 |
Goicoechea Calvet Javier Luis | Presidente | 30/06/2015 | 17/01/2018 |
Goicoechea Calvet Javier Luis | Consejero | 30/06/2015 | 17/01/2018 |
GRANT THORNTON SLP | Auditor | 18/09/2013 | 17/01/2018 |
GRANT THORNTON SLP | Auditor | 11/10/2010 | 17/01/2018 |
Ocaña Goma Manuel | Apoderado | 09/05/2016 | 17/01/2018 |
Ocaña Goma Manuel | Secretario | 30/06/2015 | 17/01/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TASACIONES Y CONSULTORIA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 73 , F 136, S 8, H NA 1350, I/A 51 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-31
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 73 , F 136, S 8, H NA 1350, I/A 51 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-31
- QUEDAN CANCELADAS todas las inscripciones de la sociedad, al haberse recibido oficio del Registro Mercantil de Barcelona, de fecha 14 de diciembre de 2017, en virtud de lo dispuesto en el artículo 233.2 del Reglamento del Registro Mercantil
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 73 , F 136, S 8, H NA 1350, I/A 51 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-31
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 73 , F 136, S 8, H NA 1350, I/A 51 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-31
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 73 , F 136, S 8, H NA 1350, I/A 51 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 73 , F 136, S 8, H NA 1350, I/A 48 (06/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-31
Apoderado
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 73 , F 135, S 8, H NA 1350, I/A 47 (09/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-96-31
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 73 , F 135, S 8, H NA 1350, I/A 46 (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-127-31
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADOS los artículos 10º y 11º como consecuencia de la modificación de la estructura del órgano de administración.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 73 , F 135, S 8, H NA 1350, I/A 46 (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-127-31
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 73 , F 135, S 8, H NA 1350, I/A 46 (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-127-31