OCAÑA GOMA MANUEL
Informe ejecutivo de OCAÑA GOMA MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE OCAÑA GOMA MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COL.LECTIU ARQUITECTES TAXADORS SA | Consejero | 06/07/2021 | |
FOUR TIME TWO SL | Consejero | 15/02/2019 | |
CONTREDI EDIFICACION SOSTENIBLE SL | Apoderado | 02/04/2013 | |
CONTREDI EDIFICACION SOSTENIBLE SL | Consejero | 05/03/2013 |
VINCULACIONES DE OCAÑA GOMA MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OCAÑA GOMA MANUEL
Empresa: COL.LECTIU ARQUITECTES TAXADORS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44421 , F 120, S 8, H B 121161, I/A 35 (06/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-133-08
Empresa: COL.LECTIU ARQUITECTES TAXADORS SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44421 , F 120, S 8, H B 121161, I/A 35 (06/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-133-08
Empresa: FOUR TIME TWO SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46762 , F 167, S 8, H B 530062, I/A 1 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-08
Empresa: TASACIONES Y CONSULTORIA SA
Apoderado
- Diez Escudero Jaime
- Ocaña Goma Manuel
- Peña Silvestre Matilde
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 73 , F 136, S 8, H NA 1350, I/A 51 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-31
Empresa: TASACIONES Y CONSULTORIA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Diez Escudero Jaime
- Goicoechea Calvet Javier Luis
- Ocaña Goma Manuel
Presidente
Secretario
- Ocaña Goma Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 73 , F 136, S 8, H NA 1350, I/A 51 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-31
Empresa: TASACIONES Y CONSULTORIA SA
Apoderado
- Diez Escudero Jaime
- Ocaña Goma Manuel
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 73 , F 135, S 8, H NA 1350, I/A 47 (09/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-96-31
Empresa: COL.LECTIU ARQUITECTES TAXADORS SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34599 , F 174, S 8, H B 121161, I/A 29 (14/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-55-08
Empresa: TASACIONES Y CONSULTORIA SA
Consejero
- Diez Escudero Jaime
- Goicoechea Calvet Javier Luis
- Ocaña Goma Manuel
Presidente
Secretario
- Ocaña Goma Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 73 , F 135, S 8, H NA 1350, I/A 46 (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-127-31
Empresa: CONTREDI EDIFICACION SOSTENIBLE SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43645 , F 207, S 8, H B 434404, I/A 2 (02/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-08
Empresa: CONTREDI EDIFICACION SOSTENIBLE SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43645 , F 206, S 8, H B 434404, I/A 1 (05/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-08
Información de OCAÑA GOMA MANUEL
Mostramos los datos de OCAÑA GOMA MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OCAÑA GOMA MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos