TAPSA AGENCIA DE PUBLICIDAD SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Burgos, 21
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social TAPSA AGENCIA DE PUBLICIDAD SL
CIF B28270411
Actividad Agencias de publicidad
Página Web www.tapsa.es
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE TAPSA AGENCIA DE PUBLICIDAD SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TAPSA AGENCIA DE PUBLICIDAD SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barroso Gonzalez Olga Maria | Apoderado | 08/03/2013 | 28/08/2014 |
Cabezon Pinilla Ignacio | Consejero | 28/10/2009 | 28/08/2014 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 31/05/2010 | 28/08/2014 |
Diaz Valdenebro Beatriz | Apoderado | 08/03/2013 | 28/08/2014 |
Garcilaso De La Vega Ocaña Fernando | Apoderado | 08/03/2013 | 28/08/2014 |
Gonzalez Martin Jose Luis | Apoderado | 08/03/2013 | 28/08/2014 |
Gonzalez Martin Jose Luis | Apoderado Solidario | 09/10/2013 | 28/08/2014 |
Paul Ian Gary | Consejero | 03/09/2011 | 28/08/2014 |
Pesquera Prados Pedro-luis | Apoderado | 08/03/2013 | 28/08/2014 |
Barroso Gonzalez Olga Maria | Apoderado | 18/07/2012 | 08/03/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TAPSA AGENCIA DE PUBLICIDAD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24500 , F 102, S 8, H M 45711, I/A 107 (28/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-172-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24500 , F 102, S 8, H M 45711, I/A 107 (28/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-172-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24500 , F 102, S 8, H M 45711, I/A 106 (14/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-36-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24500 , F 102, S 8, H M 45711, I/A 105 (09/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-199-28
- AVDA DE BURGOS 21 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24500 , F 101, S 8, H M 45711, I/A 104 (11/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-136-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24500 , F 100, S 8, H M 45711, I/A 103 (08/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-54-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24500 , F 100, S 8, H M 45711, I/A 103 (08/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-54-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24500 , F 97, S 8, H M 45711, I/A 102 (18/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-144-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24500 , F 97, S 8, H M 45711, I/A 102 (18/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-144-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24500 , F 97, S 8, H M 45711, I/A 101 (03/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-176-28