PAUL IAN GARY
Informe ejecutivo de PAUL IAN GARY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE PAUL IAN GARY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LABSTORE SHOPPER EXPERIENCE SL | Consejero | 03/09/2011 | 12/06/2015 |
TAPSA AGENCIA DE PUBLICIDAD SL | Consejero | 03/09/2011 | 28/08/2014 |
MAXUS SPAIN SL | Consejero | 03/09/2011 | 01/02/2013 |
LABSTORE RETAIL COMPANY SL | Presidente | 22/11/2011 | 22/05/2012 |
LABSTORE RETAIL COMPANY SL | Consejero | 22/11/2011 | 22/05/2012 |
VML YOUNG & RUBICAM SL | Consejero | 07/09/2011 | 12/05/2012 |
VINCULACIONES DE PAUL IAN GARY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PAUL IAN GARY
Empresa: SCHOLZ & FRIENDS ADVERT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22417 , F 61, S 8, H M 45690, I/A 65 (12/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-114-28
Consejero Delegado
Consejero
- Cabezon Pinilla Ignacio
- Garcilaso De La Vega Ocaña Fernando
- Paul Ian Gary
Director General
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24966 , F 106, S 8, H M 46295, I/A 63 (01/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-28-28
Empresa: LABSTORE RETAIL COMPANY SL
Consejero
- Paul Ian Gary
Presidente
- Paul Ian Gary
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20215 , F 186, S 8, H M 257153, I/A 28 (22/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-103-28
Empresa: YOUNG & RUBICAM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21848 , F 144, S 8, H M 51067, I/A 102 (12/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-97-28
Empresa: LABSTORE RETAIL COMPANY SL
Consejero
- Paul Ian Gary
Presidente
- Paul Ian Gary
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20215 , F 186, S 8, H M 257153, I/A 27 (22/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-228-28
Empresa: YOUNG & RUBICAM SL
Consejero
- Paul Ian Gary
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21848 , F 144, S 8, H M 51067, I/A 101 (07/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-179-28
Consejero
- Paul Ian Gary
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24966 , F 101, S 8, H M 46295, I/A 60 (03/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-176-28
Empresa: TAPSA AGENCIA DE PUBLICIDAD SL
Consejero
- Paul Ian Gary
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24500 , F 97, S 8, H M 45711, I/A 101 (03/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-176-28
Consejero
- Paul Ian Gary
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22417 , F 60, S 8, H M 45690, I/A 61 (03/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-176-28
Información de PAUL IAN GARY
Mostramos los datos de PAUL IAN GARY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PAUL IAN GARY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos