TAPAPAMA RESTAURACION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Lugar Tereñes, 34
Código Postal 33347
Municipio Ribadesella
Provincia Asturias
Mapa Ver Mapa
Razón Social TAPAPAMA RESTAURACION SL
CIF B47694138
Capital Social 370000.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 01/06/2012
Órgano Administración Administrador único
Propietario Cueto Llano Rufino
VINCULACIONES DE TAPAPAMA RESTAURACION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TAPAPAMA RESTAURACION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cueto Llano Rufino | Administrador Unico | 14/06/2012 | 28/12/2022 |
Cueto Llano Rufino | Socio Unico | 14/06/2012 | 28/12/2022 |
Del Cueto Llano Rufino Sebastian | Administrador Unico | 28/12/2022 | |
Del Cueto Llano Rufino Sebastian | Liquidador | 28/12/2022 | 28/12/2022 |
ACTOS BORME DE TAPAPAMA RESTAURACION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4429 , F 19, S 8, H AS 57337, I/A 3 (28/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4429 , F 19, S 8, H AS 57337, I/A 3 (28/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-33
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4429 , F 19, S 8, H AS 57337, I/A 3 (28/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4429 , F 19, S 8, H AS 57337, I/A 3 (28/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-33
- LUGAR TEREÑES 34 A - TEREÑES (RIBADESELLA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4429 , F 19, S 8, H AS 57337, I/A 2 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-27-33
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio social y web corporativa.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4429 , F 19, S 8, H AS 57337, I/A 2 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-27-33
- C/ PEDRO NIÑO 1 3º B (VALLADOLID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1420 , F 67, S 8, H VA 24923, I/A 3 (24/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-249-47
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo 22.- Retribución.- El cargo de Administrador será retribuido mediante una cantidad fija o determinada que será fijada para cada ejercicio o anualmente por la Junta General.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1420 , F 67, S 8, H VA 24923, I/A 2 (21/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-228-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1420 , F 66, S 8, H VA 24923, I/A 1 (14/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-119-47
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1420 , F 66, S 8, H VA 24923, I/A 1 (14/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-119-47