TANATORIO EIROA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Almeiras, 1
Municipio Culleredo
Provincia A Coruña
Razón Social TANATORIO EIROA SL
CIF B15471527
Actividad Pompas fúnebres y actividades relacionadas
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario FUNERARIA APOSTOL SL
VINCULACIONES DE TANATORIO EIROA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TANATORIO EIROA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Espasandin Cancela Ignacio | Consejero | 26/01/2010 | 22/01/2014 |
Espasandin Cancela Ignacio | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/01/2010 | 22/01/2014 |
Espasandin Lema Alfonso | Secretario | 26/01/2010 | 22/01/2014 |
Espasandin Lema Alfonso | Consejero | 26/01/2010 | 22/01/2014 |
Espasandin Lema Alfonso | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/01/2010 | 22/01/2014 |
Espasandin Lema Manuel | Presidente | 26/01/2010 | 22/01/2014 |
Espasandin Lema Manuel | Consejero | 26/01/2010 | 22/01/2014 |
Espasandin Lema Manuel | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/01/2010 | 22/01/2014 |
FUNERARIA APOSTOL SL | Socio Unico | 26/01/2010 | 22/01/2014 |
Eiroa Varela Jose Luis | Administrador Mancomunado | 26/01/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TANATORIO EIROA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1526 , F 17, S 8, H C 12051, I/A 7 (22/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-19-15
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1526 , F 17, S 8, H C 12051, I/A 7 (22/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-19-15
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1526 , F 17, S 8, H C 12051, I/A 7 (22/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-19-15
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-15
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-174-15
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1526 , F 107, S 8, H C 12051, I/A 6 (26/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-24-15
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1526 , F 106, S 8, H C 12051, I/A 5 (26/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-24-15
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1526 , F 106, S 8, H C 12051, I/A 5 (26/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-24-15
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1526 , F 106, S 8, H C 12051, I/A 5 (26/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-24-15
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1526 , F 106, S 8, H C 12051, I/A 5 (26/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-24-15