ESPASANDIN CANCELA IGNACIO
Informe ejecutivo de ESPASANDIN CANCELA IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 14
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ESPASANDIN CANCELA IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMBULANCIAS APOSTOL CORUÑA SL | Secretario | 11/09/2024 | |
AMBULANCIAS APOSTOL CORUÑA SL | Consejero | 11/09/2024 | |
AMBULANCIAS APOSTOL CORUÑA SL | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 11/09/2024 | |
FUNERARIA APOSTOL SL | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 11/09/2024 | |
FUNERARIA APOSTOL SL | Consejero | 11/09/2024 | |
FUNERARIA APOSTOL SL | Secretario | 11/09/2024 | |
SERVICIOS HOSTELEROS EMAI SA | Secretario | 04/12/2023 | |
AMBULANCIAS DE ORTIGUEIRA SL | Apoderado | 16/08/2021 | |
BERLINAS CORUÑA SL | Secretario | 02/06/2020 | |
BERLINAS CORUÑA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/06/2020 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ESPASANDIN CANCELA IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESPASANDIN CANCELA IGNACIO
Empresa: FUNERARIA APOSTOL SL
Consejero
- Espasandin Cancela Ignacio
- Espasandin Lema Manuel
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H C 9804, I/A 11 (11/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-181-15
Empresa: FUNERARIA APOSTOL SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Espasandin Cancela Ignacio
- Espasandin Lema Manuel
Consejero
Secretario
- Espasandin Cancela Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H C 9804, I/A 11 (11/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-181-15
Empresa: AMBULANCIAS APOSTOL CORUÑA SL
Consejero
- Espasandin Cancela Ignacio
- Espasandin Lema Manuel
Secretario
- Espasandin Cancela Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H C 30055, I/A 6 (11/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-181-15
Empresa: AMBULANCIAS APOSTOL CORUÑA SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Espasandin Cancela Ignacio
- Espasandin Lema Manuel
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H C 30055, I/A 6 (11/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-181-15
Empresa: SERVICIOS HOSTELEROS EMAI SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Espasandin Cancela Ignacio
- Espasandin Lema Manuel
Consejero Delegado Solidario
- Espasandin Cancela Ignacio
- Espasandin Lema Manuel
Consejero
- Espasandin Cancela Ignacio
- Espasandin Lema Manuel
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1330 , F 154, S 8, H C 8743, I/A 15 (04/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-235-15
Empresa: SERVICIOS HOSTELEROS EMAI SA
Consejero
Secretario
- Espasandin Cancela Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1330 , F 154, S 8, H C 8743, I/A 15 (04/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-235-15
Empresa: AMBULANCIAS DE ORTIGUEIRA SL
Apoderado
- Espasandin Cancela Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3079 , F 126, S 8, H C 38444, I/A 7 (16/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-166-15
Empresa: BERLINAS CORUÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Espasandin Cancela Ignacio
- Espasandin Lema Manuel
- Valiño Campo Ruben
Consejero
- Espasandin Cancela Ignacio
- Espasandin Lema Manuel
- Valiño Campo Ruben
Presidente
Secretario
- Espasandin Cancela Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3720 , F 45, S 8, H C 59577, I/A 1 (02/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-109-15
Empresa: SERVICIOS HOSTELEROS EMAI SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Espasandin Cancela Ignacio
- Espasandin Lema Alfonso
- Espasandin Lema Manuel
Consejero Delegado Solidario
- Espasandin Cancela Ignacio
- Espasandin Lema Alfonso
- Espasandin Lema Manuel
Consejero
- Espasandin Cancela Ignacio
- Espasandin Lema Alfonso
- Espasandin Lema Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1330 , F 153, S 8, H C 8743, I/A 12 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-15
Empresa: TANATORIO EIROA SL
Consejero
- Espasandin Cancela Ignacio
- Espasandin Lema Alfonso
- Espasandin Lema Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1526 , F 17, S 8, H C 12051, I/A 7 (22/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-19-15
VER MAS ACTOS
Información de ESPASANDIN CANCELA IGNACIO
Mostramos los datos de ESPASANDIN CANCELA IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESPASANDIN CANCELA IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos