MIRO-POCIELLO SL - EXTINGUIDA
Provincia Lleida
Razón Social MIRO-POCIELLO SL
CIF B25332735
Nombres Anteriores
- TALLERS DURANY-MANEU SL
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE MIRO-POCIELLO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MIRO-POCIELLO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Durany Miro Antonio | Administrador Solidario | 10/02/2020 | 05/08/2021 |
Durany Miro Antonio | Liquidador Solidario | 05/08/2021 | 05/08/2021 |
Maneu Bernado Laura | Administrador Solidario | 10/02/2020 | 05/08/2021 |
Maneu Bernado Laura | Liquidador Solidario | 05/08/2021 | 05/08/2021 |
Maneu Pociello Jordi | Administrador Solidario | 10/02/2020 |
ACTOS BORME DE MIRO-POCIELLO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 334 , F 11, S 8, H L 6190, I/A 5 (05/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-25
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 334 , F 11, S 8, H L 6190, I/A 5 (05/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-25
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 334 , F 11, S 8, H L 6190, I/A 5 (05/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-25
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 334 , F 11, S 8, H L 6190, I/A 5 (05/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-25
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 334 , F 11, S 8, H L 6190, I/A 3 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-32-25
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 334 , F 11, S 8, H L 6190, I/A 3 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-32-25
Empresa: TALLERS DURANY-MANEU SL
- MIRO-POCIELLO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 332 , F 199, S 8, H L 6190, I/A 3 (07/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-25
Empresa: TALLERS DURANY-MANEU SL
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-160-25
Empresa: TALLERS DURANY-MANEU SL
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-181-25
Empresa: TALLERS DURANY-MANEU SL
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-165-25