TALLERES Y CONSTRUCCIONES METALNOVA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Doctor Fleming, 50
Código Postal 08740
Municipio Sant Andreu de la Barca
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social TALLERES Y CONSTRUCCIONES METALNOVA SL
CIF B64348840
Capital Social 968192.0 Euros
Actividad Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p.
Fecha de Constitución 19/10/2006
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TALLERES Y CONSTRUCCIONES METALNOVA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TALLERES Y CONSTRUCCIONES METALNOVA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Andres Hernando Aldana Robayo | Administrador Unico | 20/04/2023 | 15/07/2024 |
Andres Hernando Aldana Robayo | Liquidador | 15/07/2024 | 15/07/2024 |
Llobet Bertran Juan Ramon | Administrador Unico | 07/06/2022 | 20/04/2023 |
Calleja Ruiz Ana Isabel | Administrador Unico | 18/02/2009 | 07/06/2022 |
Llobet Bertran Juan Ramon | Apoderado | 29/11/2010 | 25/01/2016 |
Gazquez Arcas Antonio | Administrador Unico | 18/02/2009 |
ACTOS BORME DE TALLERES Y CONSTRUCCIONES METALNOVA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 334985, I/A 9 (15/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-141-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 334985, I/A 9 (15/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-141-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 334985, I/A 9 (15/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-141-08
- DECLARACION DE LA PERDIDA DE LA CONDICION UNIPERSONAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39008 , F 141, S 8, H B 334985, I/A 8 (20/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-81-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39008 , F 141, S 8, H B 334985, I/A 8 (20/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-81-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39008 , F 141, S 8, H B 334985, I/A 8 (20/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-81-08
- CL DOCTOR FLEMING Num.50 (SANT ANDREU DE LA BARCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39008 , F 141, S 8, H B 334985, I/A 7 (23/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-08
- CL BERGUEDA, NUM.9-11, BJ, 4, ESCALERA I (SANT ANDREU DE LA BARCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39008 , F 141, S 8, H B 334985, I/A 6 (07/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-112-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD. SOCIO UNICO: JUAN RAMON LLOBET BERTRAN
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39008 , F 141, S 8, H B 334985, I/A 6 (07/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-112-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39008 , F 141, S 8, H B 334985, I/A 6 (07/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-112-08