LLOBET BERTRAN JUAN RAMON
Informe ejecutivo de LLOBET BERTRAN JUAN RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LLOBET BERTRAN JUAN RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERES Y CONSTRUCCIONES METALNOVA SL | Administrador Unico | 07/06/2022 | 20/04/2023 |
TALLERES Y CONSTRUCCIONES METALNOVA SL | Apoderado | 29/11/2010 | 25/01/2016 |
LLOPIME 3 SL | Administrador Mancomunado | 09/01/2009 | 28/12/2009 |
LLOPIME 3 SL | Administrador Mancomunado | 22/04/2009 | 28/12/2009 |
LLOPIME 3 SL | Administrador | 09/01/2009 |
VINCULACIONES DE LLOBET BERTRAN JUAN RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLOBET BERTRAN JUAN RAMON
Administrador Unico
- Llobet Bertran Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39008 , F 141, S 8, H B 334985, I/A 8 (20/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-81-08
Administrador Unico
- Llobet Bertran Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39008 , F 141, S 8, H B 334985, I/A 6 (07/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-112-08
Apoderado
- Llobet Bertran Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39008 , F 141, S 8, H B 334985, I/A 5 (25/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-21-08
Apoderado
- Llobet Bertran Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39008 , F 140, S 8, H B 334985, I/A 4 (29/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-237-08
Empresa: LLOPIME 3 SL
Administrador Mancomunado
- Armengol Torne Jose Maria
- Llobet Bertran Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34574 , F 189, S 8, H B 251340, I/A 10 (28/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-5-08
Empresa: LLOPIME 3 SL
Administrador Mancomunado
- Armengol Torne Jose Maria
- Llobet Bertran Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34574 , F 186, S 8, H B 251340, I/A 6 (22/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-84-08
Empresa: LLOPIME 3 SL
Administrador Mancomunado
- Llobet Bertran Juan Ramon
- Medina Monterroso Ernesto
- Pintor Mendoza Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34574 , F 186, S 8, H B 251340, I/A 4 (09/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-17-08
Empresa: LLOPIME 3 SL
Administrador
- Llobet Bertran Juan Ramon
- Medina Monterroso Ernesto
- Pintor Mendoza Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34574 , F 186, S 8, H B 251340, I/A 4 (09/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-17-08
Información de LLOBET BERTRAN JUAN RAMON
Mostramos los datos de LLOBET BERTRAN JUAN RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLOBET BERTRAN JUAN RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos