TALLERES MECANIMANCHA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle del Rebolledo, 2
Código Postal 28320
Municipio Pinto
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TALLERES MECANIMANCHA SL
CIF B87210480
Capital Social 3020.0 Euros
Actividad Mantenimiento y reparación de vehículos de motor
Fecha de Constitución 09/02/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TALLERES MECANIMANCHA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TALLERES MECANIMANCHA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Huescar Pacheco Juan Pedro | Liquidador | 26/02/2024 | 26/02/2024 |
Huescar Pacheco Juan Pedro | Administrador Unico | 10/03/2015 | 26/02/2024 |
Garcia Garcia De Mateos German | Administrador Solidario | 10/02/2015 | 10/03/2015 |
Huescar Pacheco Juan Pedro | Administrador Solidario | 10/02/2015 | 10/03/2015 |
ACTOS BORME DE TALLERES MECANIMANCHA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33033 , F 109, S 8, H M 594667, I/A 3 (26/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-45-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33033 , F 109, S 8, H M 594667, I/A 3 (26/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-45-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33033 , F 109, S 8, H M 594667, I/A 3 (26/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-45-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33033 , F 109, S 8, H M 594667, I/A 3 (26/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-45-28
- LAVADO Y ENGRASE DE VEHICULOS AUTOMOVILES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33033 , F 108, S 8, H M 594667, I/A 2 (10/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33033 , F 108, S 8, H M 594667, I/A 2 (10/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33033 , F 108, S 8, H M 594667, I/A 2 (10/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33033 , F 108, S 8, H M 594667, I/A 2 (10/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33033 , F 108, S 8, H M 594667, I/A 1 (10/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-28
Dirección:C/ REBOLLEDO 2 (PINTO)
Comienzo de operaciones:09/02/15
Capital:3.020,00 Euros
Objeto social:LA COMPRAVENTA, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AUTOMOVILES, ASI COMO DE RECAMBIOS Y PIEZAS DE AUTOMOCION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33033 , F 108, S 8, H M 594667, I/A 1 (10/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-28