HUESCAR PACHECO JUAN PEDRO
Informe ejecutivo de HUESCAR PACHECO JUAN PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HUESCAR PACHECO JUAN PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERES MECANIMANCHA SL | Liquidador | 26/02/2024 | 26/02/2024 |
TALLERES MECANIMANCHA SL | Administrador Unico | 10/03/2015 | 26/02/2024 |
FAST CAST MOTORS SL | Administrador Solidario | 21/12/2016 | 04/07/2017 |
TALLERES MECANIMANCHA SL | Administrador Solidario | 10/02/2015 | 10/03/2015 |
VINCULACIONES DE HUESCAR PACHECO JUAN PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HUESCAR PACHECO JUAN PEDRO
Empresa: TALLERES MECANIMANCHA SL
Liquidador
- Huescar Pacheco Juan Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33033 , F 109, S 8, H M 594667, I/A 3 (26/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-45-28
Empresa: TALLERES MECANIMANCHA SL
Administrador Unico
- Huescar Pacheco Juan Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33033 , F 109, S 8, H M 594667, I/A 3 (26/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-45-28
Empresa: FAST CAST MOTORS SL
Administrador Solidario
- Garcia Garcia De Mateos German
- Huescar Pacheco Juan Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32361 , F 99, S 8, H M 582544, I/A 6 (04/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-131-28
Empresa: FAST CAST MOTORS SL
Administrador Solidario
- Garcia Garcia De Mateos German
- Huescar Pacheco Juan Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32361 , F 97, S 8, H M 582544, I/A 3 (21/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-2-28
Empresa: TALLERES MECANIMANCHA SL
Administrador Unico
- Huescar Pacheco Juan Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33033 , F 108, S 8, H M 594667, I/A 2 (10/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-28
Empresa: TALLERES MECANIMANCHA SL
Administrador Solidario
- Garcia Garcia De Mateos German
- Huescar Pacheco Juan Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33033 , F 108, S 8, H M 594667, I/A 2 (10/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-28
Empresa: TALLERES MECANIMANCHA SL
Administrador Solidario
- Garcia Garcia De Mateos German
- Huescar Pacheco Juan Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33033 , F 108, S 8, H M 594667, I/A 1 (10/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-28
Información de HUESCAR PACHECO JUAN PEDRO
Mostramos los datos de HUESCAR PACHECO JUAN PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HUESCAR PACHECO JUAN PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos