TALLERES MECANICOS KAI ALDE SAL - EN DISOLUCION
Municipio Pasaia
Provincia Gipuzkoa
Razón Social TALLERES MECANICOS KAI ALDE SAL
CIF A20440889
Actividad Construcción de barcos y estructuras flotantes
Teléfono 94 339 43 90
Página Web www.tallereskaialde.com
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE TALLERES MECANICOS KAI ALDE SAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TALLERES MECANICOS KAI ALDE SAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Dueñas Garralda Rafael | Administrador Concursal | 27/09/2023 | |
Entenza Gallegos Leire | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/08/2021 | |
Gomez Cabrera Miguel Angel | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/08/2021 | |
Guzman Sobrido Ivan | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/08/2021 | |
Entenza Gallegos Leire | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/12/2020 | |
Guzman Sobrido Ivan | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/12/2020 | |
Entenza Gallegos Leire | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/10/2017 | |
Martinez Echabeguren Luis Antonio | Apoderado | 03/04/2012 |
ACTOS BORME DE TALLERES MECANICOS KAI ALDE SAL
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2140 , F 189, S 8, H SS 6650, I/A 27 (27/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-191-20
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TALLERES MECANICOS KAI ALDE SAL
Nif:A20440889
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN
Juez / Ponente:PEDRO JOSE MALAGON RUIZ
Fecha de Resolución:06/07/2023
Número Procedimiento Concursal:143/2023
Datos Registrales:
Tomo:
2140
Libro:
0
Folio:
189
Hoja:
8-6650
Inscripción:
27
Fecha Inscripción27/09/2023
Registro:Registro Mercantil de Gipuzkoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2140 , F 189, S 8, H SS 6650, I/A 27 (27/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-191-20
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TALLERES MECANICOS KAI ALDE SAL
Nif:A20440889
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Dueñas Garralda Rafael
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN
Juez / Ponente:PEDRO JOSE MALAGON RUIZ
Fecha de Resolución:06/07/2023
Número Procedimiento Concursal:143/2023
Datos Registrales:
Tomo:
2140
Libro:
0
Folio:
189
Hoja:
8-6650
Inscripción:
27
Fecha Inscripción27/09/2023
Registro:Registro Mercantil de Gipuzkoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2140 , F 189, S 8, H SS 6650, I/A 27 (27/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-191-20
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TALLERES MECANICOS KAI ALDE SAL
Nif:A20440889
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN
Juez / Ponente:PEDRO JOSE MALAGON RUIZ
Parte Dispositiva:
DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO, NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR CONCURSAL, APERTURA FASE DE LIQUIDACION, CESE DE ORGANO DE ADMINISTRACION Y DISOLUCION
Fecha de Resolución:06/07/2023
Número Procedimiento Concursal:143/2023
Datos Registrales:
Tomo:
2140
Libro:
0
Folio:
189
Hoja:
8-6650
Inscripción:
27
Fecha Inscripción27/09/2023
Registro:Registro Mercantil de Gipuzkoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2140 , F 189, S 8, H SS 6650, I/A 27 (27/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-191-20
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TALLERES MECANICOS KAI ALDE SAL
Nif:A20440889
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN
Juez / Ponente:PEDRO JOSE MALAGON RUIZ
Parte Dispositiva:
DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO, NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR CONCURSAL, APERTURA FASE DE LIQUIDACION, CESE DE ORGANO DE ADMINISTRACION Y DISOLUCION
Fecha de Resolución:06/07/2023
Número Procedimiento Concursal:143/2023
Datos Registrales:
Tomo:
2140
Libro:
0
Folio:
189
Hoja:
8-6650
Inscripción:
27
Fecha Inscripción27/09/2023
Registro:Registro Mercantil de Gipuzkoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2140 , F 189, S 8, H SS 6650, I/A 27 (27/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-191-20
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2140 , F 189, S 8, H SS 6650, I/A 27 (27/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-191-20
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2140 , F 188, S 8, H SS 6650, I/A 26 (03/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-154-20
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2140 , F 188, S 8, H SS 6650, I/A 26 (03/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-154-20
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2140 , F 187, S 8, H SS 6650, I/A 25 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-20
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2140 , F 187, S 8, H SS 6650, I/A 25 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-20