ARTOLA MARIN ANGEL MARIA
Informe ejecutivo de ARTOLA MARIN ANGEL MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARTOLA MARIN ANGEL MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERES MECANICOS KAI ALDE SAL | Consejero | 09/12/2019 | 27/09/2023 |
TALLERES MECANICOS KAI ALDE SAL | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/08/2021 | |
TALLERES MECANICOS KAI ALDE SAL | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/12/2020 | 03/08/2021 |
TALLERES MECANICOS KAI ALDE SAL | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/10/2017 | 03/08/2021 |
TALLERES MECANICOS KAI ALDE SAL | Apoderado Solidario | 25/02/2019 | 03/08/2021 |
TALLERES MECANICOS KAI ALDE SAL | Vicepresidente | 02/06/2015 | 09/12/2019 |
TALLERES MECANICOS KAI ALDE SAL | Consejero | 02/06/2015 | 09/12/2019 |
TALLERES MECANICOS KAI ALDE SAL | Consejero | 09/08/2011 | 02/06/2015 |
TALLERES MECANICOS KAI ALDE SAL | Consejero | 03/06/2009 |
VINCULACIONES DE ARTOLA MARIN ANGEL MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARTOLA MARIN ANGEL MARIA
Empresa: TALLERES MECANICOS KAI ALDE SAL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2140 , F 189, S 8, H SS 6650, I/A 27 (27/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-191-20
Empresa: TALLERES MECANICOS KAI ALDE SAL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Artola Marin Angel Maria
- Artola Marin Angel Maria
Apoderado Solidario
- Artola Marin Angel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2140 , F 188, S 8, H SS 6650, I/A 26 (03/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-154-20
Empresa: TALLERES MECANICOS KAI ALDE SAL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Artola Marin Angel Maria
- Entenza Gallegos Leire
- Guzman Sobrido Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2140 , F 187, S 8, H SS 6650, I/A 25 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-20
Empresa: TALLERES MECANICOS KAI ALDE SAL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2140 , F 186, S 8, H SS 6650, I/A 24 (09/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-20
Empresa: TALLERES MECANICOS KAI ALDE SAL
Consejero
- Artola Marin Angel Maria
- Hidalgo Del Pilar Juan
- Pardavila Maza Jose Manuel
- Ruano Ramos Juan Carlos
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Artola Marin Angel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2140 , F 186, S 8, H SS 6650, I/A 24 (09/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-20
Empresa: TALLERES MECANICOS KAI ALDE SAL
Apoderado Solidario
- Artola Marin Angel Maria
- Hidalgo Del Pilar Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2140 , F 185, S 8, H SS 6650, I/A 23 (25/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-49-20
Empresa: TALLERES MECANICOS KAI ALDE SAL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Artola Marin Angel Maria
- Entenza Gallegos Leire
- Hidalgo Del Pilar Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2140 , F 185, S 8, H SS 6650, I/A 22 (25/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-210-20
Empresa: TALLERES MECANICOS KAI ALDE SAL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Artola Marin Angel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2140 , F 184, S 8, H SS 6650, I/A 20 (02/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-109-20
Empresa: TALLERES MECANICOS KAI ALDE SAL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2140 , F 184, S 8, H SS 6650, I/A 20 (02/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-109-20
Empresa: TALLERES MECANICOS KAI ALDE SAL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2140 , F 183, S 8, H SS 6650, I/A 16 (09/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-158-20
VER MAS ACTOS
Información de ARTOLA MARIN ANGEL MARIA
Mostramos los datos de ARTOLA MARIN ANGEL MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARTOLA MARIN ANGEL MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos