TALLERES MASIAS SL - EXTINGUIDA
Provincia Girona
Razón Social TALLERES MASIAS SL
CIF B17014663
Actividad Fabricación de maquinaria para las industrias textil, de la confección y del cuero
Nombres Anteriores
- TALLERES MASIAS SA
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Esmeragdo Masias Padrosa
Auditor AUDITORIA I CONTROL AUDITORS SLP
VINCULACIONES DE TALLERES MASIAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TALLERES MASIAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUDITORIA I CONTROL AUDITORS SLP | Auditor | 31/01/2009 | 20/01/2010 |
Esmeragdo Masias Padrosa | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 22/10/2009 | 20/01/2010 |
Esmeragdo Masias Padrosa | Presidente | 22/10/2009 | 20/01/2010 |
Lluis Masias Padrosa | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 22/10/2009 | 20/01/2010 |
Lluis Masias Padrosa | Consejero | 22/10/2009 | 20/01/2010 |
MASIAS INVEST SL | Secretario | 22/10/2009 | 20/01/2010 |
MASIAS INVEST SL | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 22/10/2009 | 20/01/2010 |
ACTOS BORME DE TALLERES MASIAS SL
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-230-17
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1652 , F 71, S 8, H GI 8595, I/A 31 (20/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-19-17
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1652 , F 71, S 8, H GI 8595, I/A 31 (20/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-19-17
Empresa: TALLERES MASIAS SA
- el cargo de miembro del órgano de administración pasa a tener una duración indefinida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 440 , F 175, S 8, H GI 8595, I/A 30 (22/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-209-17
Empresa: TALLERES MASIAS SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 440 , F 175, S 8, H GI 8595, I/A 30 (22/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-209-17
Empresa: TALLERES MASIAS SA
- Denominación y forma adoptada: TALLERES MASIAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 440 , F 175, S 8, H GI 8595, I/A 30 (22/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-209-17
Empresa: TALLERES MASIAS SA
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-156-17
Empresa: TALLERES MASIAS SA
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 440 , F 175, S 8, H GI 8595, I/A 29 (31/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-27-17