TALLERES LEMU SA - EXTINGUIDA
Municipio Ikaztegieta
Provincia Gipuzkoa
Razón Social TALLERES LEMU SA
CIF A20064960
Actividad Fabricación de maquinaria para la industria del papel y del cartón
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE TALLERES LEMU SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TALLERES LEMU SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Larrea Urcola Ignacio | Presidente | 16/09/2010 | 14/01/2016 |
Larrea Urcola Ignacio | Consejero | 16/09/2010 | 14/01/2016 |
Larrea Urcola Inmaculada | Consejero | 16/09/2010 | 14/01/2016 |
Larrea Urcola Jose Angel | Secretario | 16/09/2010 | 14/01/2016 |
Larrea Urcola Jose Angel | Consejero | 16/09/2010 | 14/01/2016 |
Larrea Urcola Luis Maria | Consejero | 16/09/2010 | 14/01/2016 |
Larrea Urcola Maria Asuncion | Consejero | 16/09/2010 | 14/01/2016 |
ACTOS BORME DE TALLERES LEMU SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1236 , F 219, S 8, H SS 4764, I/A 16 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-20
- Escision
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1236 , F 219, S 8, H SS 4764, I/A 16 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-20
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1236 , F 219, S 8, H SS 4764, I/A 16 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-20
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1236 , F 219, S 8, H SS 4764, I/A 16 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-20
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1236 , F 218, S 8, H SS 4764, I/A 15 (03/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-178-20
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-20
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-236-20
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1236 , F 218, S 8, H SS 4764, I/A 14 (16/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-185-20
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-173-20