LARREA URCOLA MARIA ASUNCION
Informe ejecutivo de LARREA URCOLA MARIA ASUNCION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LARREA URCOLA MARIA ASUNCION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEMU COMASER SL | Consejero | 21/01/2016 |
VINCULACIONES DE LARREA URCOLA MARIA ASUNCION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LARREA URCOLA MARIA ASUNCION
Empresa: LEMU COMASER SL
Consejero
- Larrea Lacabe Iñaki
- Larrea Lacabe Olatz
- Larrea Urcola Ignacio
- Larrea Urcola Inmaculada
- Larrea Urcola Jose Angel
- Larrea Urcola Luis Maria
- Larrea Urcola Maria Asuncion
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2731 , F 155, S 8, H SS 38176, I/A 1 (21/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-20
Empresa: TALLERES LEMU SA
Consejero
- Larrea Urcola Ignacio
- Larrea Urcola Inmaculada
- Larrea Urcola Jose Angel
- Larrea Urcola Luis Maria
- Larrea Urcola Maria Asuncion
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1236 , F 219, S 8, H SS 4764, I/A 16 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-20
Empresa: TALLERES LEMU SA
Consejero
- Larrea Urcola Ignacio
- Larrea Urcola Inmaculada
- Larrea Urcola Jose Angel
- Larrea Urcola Luis Maria
- Larrea Urcola Maria Asuncion
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1236 , F 218, S 8, H SS 4764, I/A 15 (03/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-178-20
Empresa: TALLERES LEMU SA
Consejero
- Larrea Urcola Ignacio
- Larrea Urcola Inmaculada
- Larrea Urcola Jose Angel
- Larrea Urcola Luis Maria
- Larrea Urcola Maria Asuncion
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1236 , F 218, S 8, H SS 4764, I/A 14 (16/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-185-20
Información de LARREA URCOLA MARIA ASUNCION
Mostramos los datos de LARREA URCOLA MARIA ASUNCION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LARREA URCOLA MARIA ASUNCION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos