TALAYON CONSULTORA DE TECNOLOGIAS DUALES PARA DEFENSA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Juan Carlos I, 18
Código Postal 30800
Municipio Lorca
Provincia Murcia
Mapa Ver Mapa
Razón Social TALAYON CONSULTORA DE TECNOLOGIAS DUALES PARA DEFENSA SL
CIF B87945820
Capital Social 3036.0 Euros
Fecha de Constitución 27/10/2017
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TALAYON CONSULTORA DE TECNOLOGIAS DUALES PARA DEFENSA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TALAYON CONSULTORA DE TECNOLOGIAS DUALES PARA DEFENSA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Blazquez Eduardo | Representante | 03/11/2017 | 21/02/2023 |
Marta Gonzalez Ureña | Liquidador | 21/02/2023 | 21/02/2023 |
Marta Gonzalez Urueña | Administrador Unico | 30/04/2020 | 21/02/2023 |
JEMA XXI SL | Administrador Unico | 03/11/2017 | 30/04/2020 |
ACTOS BORME DE TALAYON CONSULTORA DE TECNOLOGIAS DUALES PARA DEFENSA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3443 , F 80, S 8, H MU101593, I/A 3 (21/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-41-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3443 , F 80, S 8, H MU101593, I/A 3 (21/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-41-30
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3443 , F 80, S 8, H MU101593, I/A 3 (21/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-41-30
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3443 , F 80, S 8, H MU101593, I/A 3 (21/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-41-30
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3443 , F 80, S 8, H MU101593, I/A 3 (21/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-41-30
- AVDA JUAN CARLOS I, 18-2º (LORCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3443 , F 80, S 8, H MU101593, I/A 2 (30/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-88-30
- MODIFICACION DEL ARTICULO 16 DE LOS ESTATUTOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3443 , F 80, S 8, H MU101593, I/A 2 (30/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-88-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3443 , F 80, S 8, H MU101593, I/A 2 (30/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-88-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3443 , F 80, S 8, H MU101593, I/A 2 (30/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-88-30
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36523 , F 139, S 8, H M 656008, I/A 1 (03/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-216-28