FERNANDEZ BLAZQUEZ EDUARDO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ BLAZQUEZ EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERNANDEZ BLAZQUEZ EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JEMA XXI SL | Administrador Unico | 08/07/2016 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ BLAZQUEZ EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ BLAZQUEZ EDUARDO
Liquidador
- Fernandez Blazquez Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40342 , F 63, S 8, H M 716662, I/A 2 (26/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-146-28
Administrador Unico
- Fernandez Blazquez Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40342 , F 63, S 8, H M 716662, I/A 2 (26/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-146-28
Administrador Unico
- Fernandez Blazquez Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40342 , F 60, S 8, H M 716662, I/A 1 (10/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-53-28
Administrador Unico
Representante
- Fernandez Blazquez Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36523 , F 139, S 8, H M 656008, I/A 1 (03/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-216-28
Empresa: JEMA XXI SL
Administrador Unico
- Fernandez Blazquez Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14729 , F 131, S 8, H M 244525, I/A 4 (08/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-135-28
Información de FERNANDEZ BLAZQUEZ EDUARDO
Mostramos los datos de FERNANDEZ BLAZQUEZ EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ BLAZQUEZ EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos