TAKAROA SL - EXTINGUIDA
Razón Social TAKAROA SL
CIF B42738401
Capital Social 9290.0 Euros
Fecha de Constitución 05/01/2021
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TAKAROA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TAKAROA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Faus Gallejones Helena | Administrador Unico | 26/07/2022 | 09/01/2024 |
Faus Gallejones Helena | Liquidador | 09/01/2024 | 09/01/2024 |
Alonso Garcia Oscar | Administrador Solidario | 02/03/2021 | 26/07/2022 |
Faus Gallejones Helena | Administrador Solidario | 02/03/2021 | 26/07/2022 |
ACTOS BORME DE TAKAROA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1882, L 1442, F 118, S 8, H CS 45860, I/A 4 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-12
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1882, L 1442, F 118, S 8, H CS 45860, I/A 4 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-12
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1882, L 1442, F 118, S 8, H CS 45860, I/A 4 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1882, L 1442, F 118, S 8, H CS 45860, I/A 4 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-12
- ARTICULO 2º.- OBJETO SOCIAL.- Esta sociedad tendrá por objeto lo siguiente: a. La mediación en la venta de billetes y reserva de plazas en toda clase de medios de transporte. b. La mediación en la reserva de plazas en cualquier alojamiento turístico. c. La mediación en la contratación de cualesquier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6006, L 4913, F 149, S 8, H MA159239, I/A 2 (26/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-147-29
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6006, L 4913, F 149, S 8, H MA159239, I/A 2 (26/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-147-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6006, L 4913, F 149, S 8, H MA159239, I/A 2 (26/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-147-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6006, L 4913, F 149, S 8, H MA159239, I/A 2 (26/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-147-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6006, L 4913, F 147, S 8, H MA159239, I/A 1 (02/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-50-29
Dirección:CMNO SUAREZ 2 9 L (MALAGA)
Comienzo de operaciones:05/01/21
Capital:9.290,00 Euros
Objeto social:a. La mediación en la venta de billetes y reserva de plazas en toda clase de medios de transporte. b. La mediación en la reserva de plazas en cualquier alojamiento turístico. c. La mediación en la contratación de cualesquiera otros servicios turísticos prestados por las empresas turísticas reconocid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6006, L 4913, F 147, S 8, H MA159239, I/A 1 (02/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-50-29