FAUS GALLEJONES HELENA
Informe ejecutivo de FAUS GALLEJONES HELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FAUS GALLEJONES HELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MODO MAR SL | Administrador Unico | 18/02/2022 | |
KIVUCA 37 SL | Socio Unico | 13/01/2022 | |
KIVUCA 37 SL | Administrador Unico | 13/01/2022 | |
MODO MAR SL | Apoderado Solidario | 02/02/2021 | |
LUXOTREN SL | Administrador Solidario | 23/11/2017 |
VINCULACIONES DE FAUS GALLEJONES HELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FAUS GALLEJONES HELENA
Empresa: TAKAROA SL
Liquidador
- Faus Gallejones Helena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1882, L 1442, F 118, S 8, H CS 45860, I/A 4 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-12
Empresa: TAKAROA SL
Administrador Unico
- Faus Gallejones Helena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1882, L 1442, F 118, S 8, H CS 45860, I/A 4 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-12
Empresa: OCIO AVENTURA Y DESARROLLO SL
Liquidador
- Faus Gallejones Helena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3480 , F 165, S 8, H Z 42999, I/A 5 (23/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-165-50
Empresa: OCIO AVENTURA Y DESARROLLO SL
Administrador Unico
- Faus Gallejones Helena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3480 , F 165, S 8, H Z 42999, I/A 5 (23/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-165-50
Empresa: TAKAROA SL
Administrador Unico
- Faus Gallejones Helena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6006, L 4913, F 149, S 8, H MA159239, I/A 2 (26/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-147-29
Empresa: TAKAROA SL
Administrador Solidario
- Alonso Garcia Oscar
- Faus Gallejones Helena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6006, L 4913, F 149, S 8, H MA159239, I/A 2 (26/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-147-29
Empresa: MODO MAR SL
Administrador Unico
- Faus Gallejones Helena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1828, L 1388, F 142, S 8, H CS 43685, I/A 3 (18/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-12
Empresa: KIVUCA 37 SL
Administrador Unico
- Faus Gallejones Helena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1858, L 1418, F 153, S 8, H CS 44911, I/A 1 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-12
Empresa: KIVUCA 37 SL
Socio Único
- Faus Gallejones Helena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1858, L 1418, F 153, S 8, H CS 44911, I/A 1 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-12
Empresa: OCIO AVENTURA Y DESARROLLO SL
Socio Único
- Faus Gallejones Helena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3480 , F 165, S 8, H Z 42999, I/A 4 (15/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-203-50
VER MAS ACTOS
Información de FAUS GALLEJONES HELENA
Mostramos los datos de FAUS GALLEJONES HELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FAUS GALLEJONES HELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos