TADIELECTRIC SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Sapporo, 16
Código Postal 28923
Municipio Alcorcón
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TADIELECTRIC SL
CIF B85661361
Capital Social 3020.0 Euros
Actividad
Fecha de Constitución 26/03/2009
Nombres Anteriores
- DIEZ MONTAJES SL
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE TADIELECTRIC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TADIELECTRIC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Diez Izquierdo Daniel | Administrador Solidario | 24/04/2009 | 23/01/2017 |
Diez Izquierdo Tomas | Administrador Solidario | 24/04/2009 | 23/01/2017 |
Diez Rivero Daniel | Administrador Solidario | 23/01/2017 | |
TADIELECTRIC SL | Liquidador | 23/01/2017 | 23/01/2017 |
ACTOS BORME DE TADIELECTRIC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26647 , F 29, S 8, H M 480240, I/A 3 (23/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-20-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26647 , F 29, S 8, H M 480240, I/A 3 (23/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-20-28
Liquidador
- TADIELECTRIC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26647 , F 29, S 8, H M 480240, I/A 3 (23/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-20-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26647 , F 29, S 8, H M 480240, I/A 3 (23/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-20-28
- SE PUBLICO POR ERROR EN LA CONSTITUCION, EL NOMBRE DEL ADMINISTRADOR SOLIDARIO DANIEL DIEZ IZQUIERDO, SIENDO LO CORRECTO DANIEL DIEZ RIVERO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26647 , F 27, S 8, H M 480240, I/A 1 (24/04/2009)
CVE: BORME-A-2017-8-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-132-28
Empresa: DIEZ MONTAJES SL
- TADIELECTRIC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26647 , F 29, S 8, H M 480240, I/A 2 (04/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-91-28
Empresa: DIEZ MONTAJES SL
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-134-28
Empresa: DIEZ MONTAJES SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26647 , F 27, S 8, H M 480240, I/A 1 (24/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-85-28
Empresa: DIEZ MONTAJES SL
Dirección:C/ SAPPORO 16 - LOCAL (ALCORCON)
Comienzo de operaciones:26/03/09
Capital:3.020,00 Euros
Objeto social:LA REALIZACION DE INSTALACIONES OBRAS MONTAJES REFORMAS CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES DE TODO TIPO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26647 , F 27, S 8, H M 480240, I/A 1 (24/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-85-28