TABLEROS DE BURGOS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Almirante Bonifaz, 3
Código Postal 09003
Municipio Burgos
Provincia Burgos
Mapa Ver Mapa
Razón Social TABLEROS DE BURGOS SA
CIF A09537127
Capital Social 60000.0 Euros
Actividad Fabricación de chapas y tableros de madera
Fecha de Constitución 22/06/2012
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE TABLEROS DE BURGOS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TABLEROS DE BURGOS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Artaza Varasa Alberto | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/07/2012 | 18/02/2021 |
Iglesias Diaz Manuel | Apoderado Mancomunado | 19/07/2012 | 18/02/2021 |
Lazaro Alcantara Jose Luis | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/07/2012 | 18/02/2021 |
Lopez Fernandez Manuel Esteban | Vicepresidente | 19/07/2012 | 18/02/2021 |
Lopez Fernandez Manuel Esteban | Consejero | 19/07/2012 | 18/02/2021 |
Lopez Pena Alfonso Manuel | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/07/2012 | 18/02/2021 |
Lopez Rico Luis | Liquidador Unico | 18/02/2021 | 18/02/2021 |
Lopez Rico Luis | Vicesecret. | 19/07/2012 | 18/02/2021 |
Lopez Rico Luis | Consejero | 19/07/2012 | 18/02/2021 |
Lopez Sanchez Emilio | Presidente | 19/07/2012 | 18/02/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TABLEROS DE BURGOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 769, L 560, F 25, S 8, H BU 14622, I/A 6 (18/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-09
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 769, L 560, F 25, S 8, H BU 14622, I/A 6 (18/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-09
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 769, L 560, F 25, S 8, H BU 14622, I/A 6 (18/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-09
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 769, L 560, F 25, S 8, H BU 14622, I/A 6 (18/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-09
Presidente
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 769, L 560, F 25, S 8, H BU 14622, I/A 6 (18/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-09
- Se deroga el texto de los Estatutos sociales en su integridad aprobando uno nuevo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 652, L 443, F 160, S 8, H BU 14622, I/A 5 (31/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-25-09
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 652, L 443, F 160, S 8, H BU 14622, I/A 4 (07/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-51-09
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 652, L 443, F 160, S 8, H BU 14622, I/A 4 (07/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-51-09
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 652, L 443, F 160, S 8, H BU 14622, I/A 3 (28/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-46-09
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 652, L 443, F 158, S 8, H BU 14622, I/A 2 (19/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-143-09