LOPEZ FERNANDEZ MANUEL ESTEBAN
Informe ejecutivo de LOPEZ FERNANDEZ MANUEL ESTEBAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 14
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE LOPEZ FERNANDEZ MANUEL ESTEBAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PLAFOR SL | Administrador Solidario | 30/01/2024 | |
LOSAN SOLID WOOD SA | Administrador Solidario | 11/04/2018 | |
INDUSTRIAS LOSAN SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/03/2016 | |
ASERPAL SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/03/2016 | |
PINA SA | Vicesecret. | 07/09/2015 | |
PINA SA | Consejero | 07/09/2015 | |
TABLEROS LOSAN SA | Vicesecret. | 07/09/2015 | |
TABLEROS LOSAN SA | Consejero | 07/09/2015 | |
ASERPAL SA | Vicesecret. | 20/06/2013 | |
ASERPAL SA | Consejero | 20/06/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE LOPEZ FERNANDEZ MANUEL ESTEBAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ FERNANDEZ MANUEL ESTEBAN
Empresa: PLAFOR SA
Administrador Solidario
- Lopez Fernandez Manuel Esteban
- Lopez Rico Luis
- Lopez Sanchez Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3418 , F 75, S 8, H C 47362, I/A 9 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-15
Empresa: LOSAN GESTION INTEGRAL SL
Consejero
- Lopez Fernandez Manuel Esteban
- Lopez Rico Luis
- Lopez Sanchez Emilio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Lopez Fernandez Manuel Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3705 , F 51, S 8, H C 29744, I/A 22 (14/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-182-15
Empresa: PINA SA
Consejero
- Lopez Fernandez Manuel Esteban
- Lopez Rico Luis
- Lopez Sanchez Emilio
Presidente
Vicepresidente
Vicesecret.
- Lopez Fernandez Manuel Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2562 , F 181, S 8, H C 28360, I/A 43 (04/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-154-15
Empresa: TABLEROS LOSAN SA
Consejero
- Lopez Fernandez Manuel Esteban
- Lopez Rico Luis
- Lopez Sanchez Emilio
Presidente
Vicepresidente
Vicesecret.
- Lopez Fernandez Manuel Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3705 , F 37, S 8, H C 37861, I/A 32 (04/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-154-15
Empresa: TABLEROS DE BURGOS SA
Consejero
- Lopez Fernandez Manuel Esteban
- Lopez Rico Luis
- Lopez Sanchez Emilio
Presidente
Vicepresidente
- Lopez Fernandez Manuel Esteban
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 769, L 560, F 25, S 8, H BU 14622, I/A 6 (18/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-09
Empresa: ASERPAL SA
Consejero
- Lopez Fernandez Manuel Esteban
- Lopez Rico Luis
- Lopez Sanchez Emilio
Secretario
Vicesecret.
- Lopez Fernandez Manuel Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3705 , F 21, S 8, H C 8961, I/A 43 (20/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-166-15
Empresa: INDUSTRIAS LOSAN SA
Consejero
- Lopez Fernandez Manuel Esteban
- Lopez Rico Luis
- Lopez Sanchez Emilio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Lopez Fernandez Manuel Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2449 , F 136, S 8, H C 6174, I/A 41 (08/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-157-15
Empresa: WOODYE MUEBLES DE MADERA SL
Liquidador Mancomunado
- Lopez Fernandez Manuel Esteban
- Lopez Rico Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2763 , F 102, S 8, H C 31867, I/A 8 (30/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-15
Empresa: WOODYE MUEBLES DE MADERA SL
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
- Lopez Fernandez Manuel Esteban
- Lopez Rico Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2763 , F 102, S 8, H C 31867, I/A 8 (30/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-15
Empresa: PORTOLOSIO SA
Consejero
- Lopez Fernandez Manuel Esteban
- Lopez Sanchez Emilio
- Lopez Sanchez Luis
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Lopez Fernandez Manuel Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3254 , F 151, S 8, H C 14521, I/A 11 (14/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-163-15
VER MAS ACTOS
Información de LOPEZ FERNANDEZ MANUEL ESTEBAN
Mostramos los datos de LOPEZ FERNANDEZ MANUEL ESTEBAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ FERNANDEZ MANUEL ESTEBAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos