TRF CONCEPCION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Velazquez, 10
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TRF CONCEPCION SL
CIF B65761728
Capital Social 671700.0 Euros
Fecha de Constitución 15/03/2012
Nombres Anteriores
- SUSHI SHOP CONCEPCION SL
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Alvarez Arenas Guyon Felix
VINCULACIONES DE TRF CONCEPCION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRF CONCEPCION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Arenas Guyon Felix | Presidente | 16/08/2019 | 16/12/2020 |
Alvarez Arenas Guyon Felix | Consejero | 16/08/2019 | 16/12/2020 |
Alvarez Arenas Guyon Felix | Apoderado Solidario | 16/08/2019 | 16/12/2020 |
Barri Rague Ana Cristina | Consejero | 05/07/2013 | 16/12/2020 |
Bertran Marquez Felipe | Secretario | 05/07/2013 | 16/12/2020 |
Bertran Marquez Felipe | Consejero | 05/07/2013 | 16/12/2020 |
Barri Soldevila Guillermo | Apoderado Solidario | 29/07/2013 | 16/08/2019 |
Barri Soldevila Guillermo | Apoderado Solidario | 16/06/2014 | 16/08/2019 |
Barri Soldevila Guillermo | Presidente | 21/10/2015 | 16/08/2019 |
Barri Soldevila Guillermo | Consejero | 21/10/2015 | 16/08/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TRF CONCEPCION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40183 , F 192, S 8, H M 714034, I/A 3 (16/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-245-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40183 , F 192, S 8, H M 714034, I/A 3 (16/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-245-28
Empresa: SUSHI SHOP CONCEPCION SL
- C/ VELAZQUEZ 10 4º DC (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40183 , F 191, S 8, H M 714034, I/A 2 (18/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-38-28
Empresa: SUSHI SHOP CONCEPCION SL
- TRF CONCEPCION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40183 , F 191, S 8, H M 714034, I/A 2 (18/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-38-28
Empresa: SUSHI SHOP CONCEPCION SL
Apoderado Solidario
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43138 , F 27, S 8, H B 423560, I/A 9 (16/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-162-08
Empresa: SUSHI SHOP CONCEPCION SL
Apoderado Solidario
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43138 , F 27, S 8, H B 423560, I/A 9 (16/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-162-08
Empresa: SUSHI SHOP CONCEPCION SL
Capital Anterior: | 3.012,00 | Euros |
Aumento de capital: | 668.688,00 | Euros |
Capital Actual: | 671.700,00 | Euros |
Porcentaje: | 22.200,80 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43138 , F 27, S 8, H B 423560, I/A 8 (02/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-215-08
Empresa: SUSHI SHOP CONCEPCION SL
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43138 , F 26, S 8, H B 423560, I/A 7 (21/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-208-08
Empresa: SUSHI SHOP CONCEPCION SL
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43138 , F 26, S 8, H B 423560, I/A 7 (21/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-208-08
Empresa: SUSHI SHOP CONCEPCION SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43138 , F 26, S 8, H B 423560, I/A 6 (16/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-117-08