SUPERMERCA JORGE JUAN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jorge Juan, 10
Código Postal 03002
Municipio Alicante/Alacant
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social SUPERMERCA JORGE JUAN SL
CIF B54626478
Capital Social 3500.0 Euros
Fecha de Constitución 28/03/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SUPERMERCA JORGE JUAN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUPERMERCA JORGE JUAN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sebouai Amar | Administrador Unico | 17/10/2012 | 10/09/2015 |
Sebouai Dris | Apoderado | 31/07/2012 | 10/09/2015 |
Sebouai Dris | Apoderado | 03/10/2013 | 10/09/2015 |
Sebouai Dris | Liquidador | 10/09/2015 | 10/09/2015 |
Sebouai Nadjib | Administrador Unico | 30/07/2012 | 17/10/2012 |
Sebouai Dris | Socio Unico | 09/06/2012 | 30/07/2012 |
Sebouai Dris | Administrador Unico | 09/06/2012 | 30/07/2012 |
ACTOS BORME DE SUPERMERCA JORGE JUAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3612 , F 59, S 8, H A 130430, I/A 6 (10/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-179-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3612 , F 59, S 8, H A 130430, I/A 6 (10/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-179-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3612 , F 59, S 8, H A 130430, I/A 6 (10/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-179-03
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3612 , F 59, S 8, H A 130430, I/A 6 (10/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-179-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3612 , F 59, S 8, H A 130430, I/A 5 (03/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-194-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3612 , F 59, S 8, H A 130430, I/A 4 (17/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-208-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3612 , F 59, S 8, H A 130430, I/A 4 (17/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-208-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3612 , F 59, S 8, H A 130430, I/A 3 (31/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3612 , F 59, S 8, H A 130430, I/A 2 (30/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-152-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3612 , F 59, S 8, H A 130430, I/A 2 (30/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-152-03